BOZA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ginzo de Limia, 37
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social BOZA SL
CIF B78065927
Actividad Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero en establecimientos especializados
Propietario Perez Esteban Jorge-antonio
VINCULACIONES DE BOZA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BOZA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Perez Esteban Jorge-antonio | Socio Unico | 26/09/2013 | 05/12/2022 |
Saez San Ignacio Maria Gema | Apoderado | 26/09/2013 | 05/12/2022 |
ACTOS BORME DE BOZA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4286 , F 191, S 8, H M 71155, I/A 10 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:BOZA SL
Nif:B78065927
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 18 DE MADRID
Juez / Ponente:MOISES GUILLAMON RUIZ
Parte Dispositiva:
MEDIANTE AUTO FIRME DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD ,ASI COMO LA EXTINCION DE LA MISMA Y LA CANCELACION DE TODOS SUS ASIENTOS
Fecha de Resolución:16/09/2022
Número Procedimiento Concursal:522/2022
Datos Registrales:
Tomo:
4286
Libro:
0
Folio:
191
Hoja:
8-71155
Inscripción:
10
Fecha Inscripción05/12/2022
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4286 , F 191, S 8, H M 71155, I/A 10 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:BOZA SL
Nif:B78065927
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 18 DE MADRID
Juez / Ponente:MOISES GUILLAMON RUIZ
Parte Dispositiva:
MEDIANTE AUTO FIRME DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SE ACUERDA LA DECLARACION DE CONCURSO DE LA SOCIEDAD "BOZA SL"
Fecha de Resolución:16/09/2022
Número Procedimiento Concursal:522/2022
Datos Registrales:
Tomo:
4286
Libro:
0
Folio:
191
Hoja:
8-71155
Inscripción:
10
Fecha Inscripción05/12/2022
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4286 , F 191, S 8, H M 71155, I/A 10 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4286 , F 190, S 8, H M 71155, I/A 9 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-190-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4286 , F 190, S 8, H M 71155, I/A 8 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-190-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-185-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-217-28