BOYSER POOL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 415
Código Postal 08008
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social BOYSER POOL SL
CIF B87399069
Capital Social 9613125.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 22/10/2015
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Serra Duffo Oscar
Propietario BOYSER SL
VINCULACIONES DE BOYSER POOL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BOYSER POOL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOYSER SL | Socio Unico | 30/10/2015 | 13/02/2019 |
Ferrer Garcia Antonio | Consejero | 30/10/2015 | 13/02/2019 |
Ferrer Garcia Antonio | Secretario | 30/11/2015 | 13/02/2019 |
Nebra Tomas Jose | Consejero | 30/10/2015 | 13/02/2019 |
Serra De Lara Ivan | Consejero | 30/10/2015 | 13/02/2019 |
Serra Duffo Oscar | Presidente | 30/11/2015 | 13/02/2019 |
Serra Duffo Oscar | Apoderado Solidario | 01/12/2015 | 13/02/2019 |
Serra Dufo Oscar | Consejero | 30/10/2015 | 13/02/2019 |
Serra De Lara Christian | Consejero | 30/10/2015 | 19/01/2016 |
Serra Dufo Alejandro | Consejero | 30/10/2015 | 19/01/2016 |
ACTOS BORME DE BOYSER POOL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46712 , F 176, S 8, H B 528509, I/A 8 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-08
- AV DIAGONAL Num.415 P.6 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46712 , F 176, S 8, H B 528509, I/A 7 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO EL ARTICULO 18 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33962 , F 46, S 8, H M 611188, I/A 6 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-28
- Otras modificaciones estatutarias: 18. Retribución del órgano de administración.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33962 , F 45, S 8, H M 611188, I/A 5 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-28
Capital Anterior: | 9.603.471,00 | Euros |
Aumento de capital: | 9.654,00 | Euros |
Capital Actual: | 9.613.125,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,10 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33962 , F 45, S 8, H M 611188, I/A 5 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33962 , F 45, S 8, H M 611188, I/A 5 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-28
Capital Anterior: | 30.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 9.573.471,00 | Euros |
Capital Actual: | 9.603.471,00 | Euros |
Porcentaje: | 31.911,57 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33962 , F 44, S 8, H M 611188, I/A 4 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33962 , F 44, S 8, H M 611188, I/A 3 (01/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-234-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33962 , F 43, S 8, H M 611188, I/A 2 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33962 , F 41, S 8, H M 611188, I/A 1 (30/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-213-28