BOUTIQUE TB 28 SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ HISTORIADOR DIAGO 1715
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social BOUTIQUE TB 28 SL
CIF B98187313
Capital Social 534800.0 Euros
Fecha de Constitución 06/10/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BOUTIQUE TB 28 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BOUTIQUE TB 28 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alagarda Rodrigo Maria Teresa | Apoderado Solidario | 02/12/2009 | 04/12/2014 |
Sabater Belenguer Isidro | Liquidador Unico | 04/12/2014 | 04/12/2014 |
Sabater Belenguer Isidro | Administrador Unico | 09/04/2014 | 04/12/2014 |
Sabater Belenguer Isidro | Apoderado Solidario | 02/12/2009 | 04/12/2014 |
Sabater Alagarda Veronica | Administrador Unico | 16/11/2009 | 09/04/2014 |
ACTOS BORME DE BOUTIQUE TB 28 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9102, L 6386, F 24, S 8, H V 136170, I/A 9 (04/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-237-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9102, L 6386, F 24, S 8, H V 136170, I/A 9 (04/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-237-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9102, L 6386, F 24, S 8, H V 136170, I/A 9 (04/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-237-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9102, L 6386, F 24, S 8, H V 136170, I/A 9 (04/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-237-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9102, L 6386, F 24, S 8, H V 136170, I/A 9 (04/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-237-46
Capital Anterior: | 431.300,00 | Euros |
Aumento de capital: | 103.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 534.800,00 | Euros |
Porcentaje: | 24,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9102, L 6386, F 24, S 8, H V 136170, I/A 8 (04/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-237-46
- C/ HISTORIADOR DIAGO 1715 (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9102, L 6386, F 23, S 8, H V 136170, I/A 7 (25/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-84-46
Capital Anterior: | 387.700,00 | Euros |
Aumento de capital: | 43.600,00 | Euros |
Capital Actual: | 431.300,00 | Euros |
Porcentaje: | 11,25 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9102, L 6386, F 23, S 8, H V 136170, I/A 6 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9102, L 6386, F 23, S 8, H V 136170, I/A 6 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9102, L 6386, F 23, S 8, H V 136170, I/A 6 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-46