BOSQUE PORTFOLIO MANAGEMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 42
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BOSQUE PORTFOLIO MANAGEMENT SL
CIF B85720209
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 10/06/2009
Nombres Anteriores
- SOMOALA INVERSIONES SL
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE BOSQUE PORTFOLIO MANAGEMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BOSQUE PORTFOLIO MANAGEMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Clemente Orrego Ismael | Apoderado Mancomunado | 07/01/2011 | 09/02/2015 |
Clemente Orrego Ismael | Administrador Mancomunado | 24/07/2014 | 09/02/2015 |
Clemente Orrego Ismael | Liquidador Mancomunado | 09/02/2015 | 09/02/2015 |
Ollero Barrera Miguel | Secretario No Consejero | 17/02/2014 | 09/02/2015 |
Ollero Barrera Miguel | Apoderado Mancomunado | 07/01/2011 | 09/02/2015 |
Ollero Barrera Miguel | Administrador Mancomunado | 24/07/2014 | 09/02/2015 |
Ollero Barrera Miguel | Liquidador Mancomunado | 09/02/2015 | 09/02/2015 |
Aviles Uruñuela Rafael | Consejero | 17/02/2014 | 24/07/2014 |
Barquero Aranda Nicolas | Consejero | 07/10/2013 | 24/07/2014 |
Cahill Kevin Jeremiah | Consejero | 17/02/2014 | 24/07/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BOSQUE PORTFOLIO MANAGEMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26820 , F 22, S 8, H M 483267, I/A 11 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26820 , F 22, S 8, H M 483267, I/A 11 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26820 , F 22, S 8, H M 483267, I/A 11 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26820 , F 22, S 8, H M 483267, I/A 11 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26820 , F 22, S 8, H M 483267, I/A 10 (24/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-145-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26820 , F 22, S 8, H M 483267, I/A 10 (24/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-145-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26820 , F 22, S 8, H M 483267, I/A 10 (24/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-145-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICA EL ARTICULO 18 DE LOS ESTATUTOS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26820 , F 21, S 8, H M 483267, I/A 9 (17/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-28
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26820 , F 21, S 8, H M 483267, I/A 8 (17/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26820 , F 21, S 8, H M 483267, I/A 8 (17/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-28