BOSCASA ASESORES SL
Dirección social Cl Lincoln, 17
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social BOSCASA ASESORES SL
CIF B66478660
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 12/02/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BOSCASA ASESORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BOSCASA ASESORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alarcon Otal Eladio | Apoderado Solidario | 24/04/2018 | 25/03/2020 |
Bosch Falgueras Jorge | Administrador Unico | 25/04/2017 | 19/09/2019 |
Bosch Falgueras Carlos | Administrador Unico | 04/03/2015 | 20/03/2017 |
ACTOS BORME DE BOSCASA ASESORES SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44706 , F 89, S 8, H B 464067, I/A 7 (25/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-65-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44706 , F 89, S 8, H B 464067, I/A 6 (19/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-186-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44706 , F 88, S 8, H B 464067, I/A 5 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-08
- CAMBIO DE SOCIO UNICO,SIENDO EL NUEVO SOCIO UNICO: JORGE BOSCH FALGUERAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44706 , F 88, S 8, H B 464067, I/A 4 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-92-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44706 , F 87, S 8, H B 464067, I/A 3 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44706 , F 87, S 8, H B 464067, I/A 2 (20/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-60-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO CARLOS BOSCH CARRERA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44706 , F 87, S 8, H B 464067, I/A 1 (04/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-48-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44706 , F 87, S 8, H B 464067, I/A 1 (04/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-48-08
Dirección:CL LINCOLN NUM.17 P.1 PTA.2 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:12/02/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:PRESTACION DE SERVICIOS. ACTIVIDADES DE GESTION Y ADMINISTRACION. SERVICIOS EDUCATIVOS, DE OCIO Y ENTRETENIMIENTO E INTERMEDIACION EN LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS. INFORMACION Y COMUNICACIONES. INFORMATICA, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44706 , F 87, S 8, H B 464067, I/A 1 (04/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-48-08