BORUJERD INVESTMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Seseña, 37
Código Postal 28024
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BORUJERD INVESTMENT SL
CIF B85861417
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Fecha de Constitución 05/02/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario RAMOS Y ALBERT ASOCIADOS SL
VINCULACIONES DE BORUJERD INVESTMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BORUJERD INVESTMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Santamaria Enrique | Administrador Unico | 28/04/2010 | 13/10/2021 |
Lopez Albert Miguel Angel | Liquidador | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
RAMOS Y ALBERT ASOCIADOS SL | Socio Unico | 28/04/2010 | 13/10/2021 |
Perez Gomez Rosario | Administrador Unico | 24/02/2010 | 28/04/2010 |
ACTOS BORME DE BORUJERD INVESTMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27509 , F 12, S 8, H M 495658, I/A 3 (13/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-202-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27509 , F 12, S 8, H M 495658, I/A 3 (13/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-202-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27509 , F 12, S 8, H M 495658, I/A 3 (13/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-202-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27509 , F 12, S 8, H M 495658, I/A 3 (13/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-202-28
- C/ SESEÑA 37 2º 3 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27509 , F 11, S 8, H M 495658, I/A 2 (28/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-88-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27509 , F 11, S 8, H M 495658, I/A 2 (28/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-88-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27509 , F 11, S 8, H M 495658, I/A 2 (28/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-88-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27509 , F 11, S 8, H M 495658, I/A 2 (28/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-88-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27509 , F 10, S 8, H M 495658, I/A 1 (24/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-44-28
Dirección:PASEO DE LA CASTELLANA NUMERO 164, ENTREPLANTA 1& (MADRID)
Comienzo de operaciones:05/02/10
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:COMERCIO AL MAYOR, MENOR, IMPORTACION, EXPORTACION Y FABRICACION DE TODO TIPO DE ARTICULOS DE REGALO, ARTICULOS ELECTRONICOS Y ELECTRICOS, CINTAS DEVIDEO Y AUDIO, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27509 , F 10, S 8, H M 495658, I/A 1 (24/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-44-28