BORSIS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Ronda Sant Antoni Maria Claret, 28
Código Postal 17002
Municipio Girona
Provincia Girona
Razón Social BORSIS SA
CIF A17243676
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Joan Bosch Roura
Propietario UNICONSUM SL
VINCULACIONES DE BORSIS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BORSIS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Joan Bosch Roura | Administrador Unico | 12/01/2012 | 16/01/2013 |
UNICONSUM SL | Socio Unico | 12/01/2012 | 16/01/2013 |
ACTOS BORME DE BORSIS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 421 , F 87, S 8, H GI 8208, I/A 12 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-17
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 421 , F 87, S 8, H GI 8208, I/A 12 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 421 , F 87, S 8, H GI 8208, I/A 11 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-15-17
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 421 , F 87, S 8, H GI 8208, I/A 11 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-15-17
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-176-17
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-157-17
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-1-17