BORAKAY Y WELLNESS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Joan Llorenç, 42
Código Postal 46008
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social BORAKAY Y WELLNESS SL
CIF B40520793
Capital Social 10000.0 Euros
Actividad Peluquería y otros tratamientos de belleza
Fecha de Constitución 10/08/2018
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BORAKAY Y WELLNESS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BORAKAY Y WELLNESS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Comi Coso Alberto | Liquidador Unico | 10/07/2019 | 10/07/2019 |
Comi Coso Alberto | Administrador Unico | 08/11/2018 | 10/07/2019 |
Comi Coso Alberto | Administrador Solidario | 21/08/2018 | 08/11/2018 |
Lopez Tomas Fernando | Administrador Solidario | 21/08/2018 | 08/11/2018 |
ACTOS BORME DE BORAKAY Y WELLNESS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10542, L 7823, F 52, S 8, H V 183433, I/A 3 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-135-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10542, L 7823, F 52, S 8, H V 183433, I/A 3 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-135-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10542, L 7823, F 52, S 8, H V 183433, I/A 3 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-135-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10542, L 7823, F 52, S 8, H V 183433, I/A 3 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-135-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10542, L 7823, F 52, S 8, H V 183433, I/A 3 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-135-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10542, L 7823, F 51, S 8, H V 183433, I/A 2 (08/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10542, L 7823, F 51, S 8, H V 183433, I/A 2 (08/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10542, L 7823, F 51, S 8, H V 183433, I/A 2 (08/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10542, L 7823, F 50, S 8, H V 183433, I/A 1 (21/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-165-46
Dirección:C/ JUAN LLORENS 42 (VALENCIA)
Comienzo de operaciones:10/08/18
Capital:10.000,00 Euros
Objeto social:-La explotación de salones de belleza, masajes y Spa. -Los servicios de, rehabilitación, fisioterapia, masajes terapéuticos, recuperación de lesiones y medicina deportiva.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10542, L 7823, F 50, S 8, H V 183433, I/A 1 (21/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-165-46