BOOM CAPITAL SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social BOOM CAPITAL SICAV
Página Web www.dws.es
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE BOOM CAPITAL SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BOOM CAPITAL SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | EntidDeposit | 24/09/2019 | 12/05/2023 |
Cazorla Prieto Francisco | Consejero | 03/09/2014 | 12/05/2023 |
Cazorla Prieto Francisco | Consejero Delegado | 03/09/2014 | 12/05/2023 |
Cazorla Prieto Francisco | Presidente | 03/09/2014 | 12/05/2023 |
Cazorla Prieto Francisco | Liquidador | 12/05/2023 | 12/05/2023 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 15/11/2010 | 12/05/2023 |
DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC SA | Apoderado | 12/05/2023 | |
DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC SA | Entidad Gestora | 12/05/2023 | |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 12/05/2023 | 12/05/2023 |
Gil Rodriguez Maria Jesus | Secretario | 05/10/2015 | 12/05/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BOOM CAPITAL SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27212 , F 111, S 8, H M 305906, I/A 32 (12/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-28
- Solicitada baja en la CNMW por disolución y liquidación de la sociedad, justificante acuse de entrada numero de registro entrada 2023055796
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27212 , F 111, S 8, H M 305906, I/A 32 (12/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-28
Apoderado
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27212 , F 111, S 8, H M 305906, I/A 32 (12/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-28
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27212 , F 111, S 8, H M 305906, I/A 32 (12/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27212 , F 111, S 8, H M 305906, I/A 31 (12/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27212 , F 110, S 8, H M 305906, I/A 30 (12/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27212 , F 110, S 8, H M 305906, I/A 30 (12/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27212 , F 110, S 8, H M 305906, I/A 30 (12/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27212 , F 110, S 8, H M 305906, I/A 29 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-147-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27212 , F 110, S 8, H M 305906, I/A 28 (23/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-81-28