BOOKIWI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Paris, 45
Código Postal 08029
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social BOOKIWI SL
CIF B65697336
Capital Social 35000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de libros en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 01/01/2012
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Charlers Roderic Benko
VINCULACIONES DE BOOKIWI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BOOKIWI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cañizares Santos Yolanda | REP.ADM.CONC | 13/03/2014 | 19/02/2015 |
Charlers Roderic Benko | Administrador Unico | 27/12/2011 | 19/02/2015 |
Pedrosa & Asociados Asesores Legales Y Tributarios | Administrador Concursal | 13/03/2014 | 19/02/2015 |
ACTOS BORME DE BOOKIWI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42911 , F 159, S 8, H B 418591, I/A 4 (19/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-08
- JUZGADO MERCANTIL 3 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 77/2014, AUTO FIRME DE FECHA 26/01/2015, POR LA QUE SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42911 , F 159, S 8, H B 418591, I/A 4 (19/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-08
- JUZGADO MERCANTIL 3 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 77/2014, AUTO FIRME DE FECHA 04/02/2014, ACLARADO POR AUTO DE FECHA 10/02/2014, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42911 , F 159, S 8, H B 418591, I/A 3 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-55-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42911 , F 159, S 8, H B 418591, I/A 3 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-55-08
Capital Anterior: | 30.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 5.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 35.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 16,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42911 , F 158, S 8, H B 418591, I/A 2 (21/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-100-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO DONCHARLES RODERIC BENKO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42911 , F 157, S 8, H B 418591, I/A 1 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42911 , F 157, S 8, H B 418591, I/A 1 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-08
Dirección:CL PARIS Num.45 P.EN PTA.3 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:01/01/12
Capital:30.000,00 Euros
Objeto social:LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERCAMBIO,COMPRAVENTA Y SUMINISTRO DE TODOTIPO DE LIBROS,MATERIAL EDUCATIVO,Y SIMILARES,ACTIVIDADES ANALOGAS Y COMPLEMENTARIAS DE LAS ANTERIORES,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42911 , F 157, S 8, H B 418591, I/A 1 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-08