BONTIET SA - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 357
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social BONTIET SA
CIF A58492257
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BONTIET SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BONTIET SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Capell Antich Jaume | Administrador Unico | 09/01/2020 | 20/03/2020 |
Capell Antich Jaume | Liquidador | 20/03/2020 | 20/03/2020 |
Mora Olivella Jose Maria | Administrador Unico | 19/08/2016 | 09/01/2020 |
Mora Olivella Jose Maria | Administrador Unico | 25/11/2013 |
ACTOS BORME DE BONTIET SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24138 , F 28, S 8, H B 67174, I/A 9 (20/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24138 , F 28, S 8, H B 67174, I/A 9 (20/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24138 , F 28, S 8, H B 67174, I/A 9 (20/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24138 , F 28, S 8, H B 67174, I/A 8 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24138 , F 28, S 8, H B 67174, I/A 7 N (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-08
- EL CONTENIDO DE LA INS.7 MODIFICA EL HECHO REFLEJADO POR LA NOTA EXTENDIDA EL DIA 25/11/2013, AL MARGEN DE LA INS.6, FOLIO 27,TOMO 24138, EN CUANTO A LA CADUCIDAD DE DON JOSE MARIA MORA OLIVELLA COMO ADMINISTRADOR UNICO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24138 , F 27, S 8, H B 67174, I/A 7 (19/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-165-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24138 , F 27, S 8, H B 67174, I/A 7 (19/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-165-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24138 , F 27, S 8, H B 67174, I/A 7 (19/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-165-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24138 , F 27, S 8, H B 67174, I/A 6 N (25/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-232-08
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2008)
CVE: BORME-B-2009-16-08