BONSAI SERVICIOS INMOBILIARIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Caracas, 19
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social BONSAI SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
CIF B83679712
Actividad Agentes de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 09/06/2003
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BONSAI SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BONSAI SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Loriente Angel | Administrador Unico | 10/06/2016 | 10/07/2023 |
Lorente Garcia Jesus Angel | Liquidador | 10/07/2023 | 10/07/2023 |
Cebrian Monereo Francisco Javier | Administrador Solidario | 25/08/2009 | 10/06/2016 |
Frauca Amorena Gonzalo | Administrador Solidario | 25/08/2009 | 10/06/2016 |
Garcia Loriente Angel | Administrador Solidario | 25/08/2009 | 10/06/2016 |
Garcia Portal Carlos | Administrador Solidario | 25/08/2009 | 10/06/2016 |
ACTOS BORME DE BONSAI SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19034 , F 114, S 8, H M 332760, I/A 6 (10/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-134-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19034 , F 114, S 8, H M 332760, I/A 6 (10/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-134-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19034 , F 114, S 8, H M 332760, I/A 6 (10/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-134-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19034 , F 114, S 8, H M 332760, I/A 6 (10/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-134-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19034 , F 114, S 8, H M 332760, I/A 5 (10/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-28
- Otras modificaciones estatutarias: 7. Organización y de la administración de la sociedad.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19034 , F 114, S 8, H M 332760, I/A 5 (10/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19034 , F 114, S 8, H M 332760, I/A 5 (10/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19034 , F 114, S 8, H M 332760, I/A 5 (10/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-194-28