BONESTIL INVERSIONS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sant Josep de Calassanç, 71
Código Postal 08402
Municipio Granollers
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social BONESTIL INVERSIONS SL
CIF B66091927
Capital Social 4000.0 Euros
Actividad Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
Fecha de Constitución 16/07/2013
Nombres Anteriores
- BONESTIL CARS SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BONESTIL INVERSIONS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BONESTIL INVERSIONS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Navarro Fussimanya Ivan | Liquidador | 30/08/2021 | 30/08/2021 |
Navarro Fussimanya Ivan | Administrador Unico | 24/03/2017 | 30/08/2021 |
Navarro Fussimanya Ivan | Apoderado Solidario | 03/03/2015 | 30/08/2021 |
Prats Tomas Maria Esther | Administrador Unico | 13/08/2013 | 24/03/2017 |
ACTOS BORME DE BONESTIL INVERSIONS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43898 , F 30, S 8, H B 441310, I/A 4 (30/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-172-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43898 , F 30, S 8, H B 441310, I/A 4 (30/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-172-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43898 , F 30, S 8, H B 441310, I/A 4 (30/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-172-08
Empresa: BONESTIL CARS SL
- AMPLIAR A: LA ADQUISICION, ENAJENACION, ARRENDAMIENTO, SUBARRIENDO, ADMINISTRACION Y GERENCIA DE TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES, APARTAMENTOS TURISTICOS Y/O ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y, EN GENERAL, INTERVENIR EN CUANTOS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43898 , F 29, S 8, H B 441310, I/A 3 (24/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-08
Empresa: BONESTIL CARS SL
- BONESTIL INVERSIONS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43898 , F 29, S 8, H B 441310, I/A 3 (24/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-08
Empresa: BONESTIL CARS SL
- DECLARACION DE CAMBIO DE SOCIO UNICO: SOCIO UNICO: IVAN NAVARRO FUSSIMANYA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43898 , F 29, S 8, H B 441310, I/A 3 (24/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-08
Empresa: BONESTIL CARS SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43898 , F 29, S 8, H B 441310, I/A 3 (24/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-08
Empresa: BONESTIL CARS SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43898 , F 29, S 8, H B 441310, I/A 3 (24/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-08
Empresa: BONESTIL CARS SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43898 , F 29, S 8, H B 441310, I/A 2 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-48-08
Empresa: BONESTIL CARS SL
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO DOÑA MARIA ESTHER PRATS TOMAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43898 , F 28, S 8, H B 441310, I/A 1 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-08