BONANZA INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ramon Gomez de la Serna, 8
Código Postal 29602
Municipio Marbella
Provincia Málaga
Razón Social BONANZA INVERSIONES SL
CIF B92451095
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 26/06/2003
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BONANZA INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BONANZA INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Knutton Darren Kevin | Administrador Unico | 25/04/2016 | 25/03/2019 |
Knutton Darren Kevin | Liquidador | 25/03/2019 | 25/03/2019 |
DVA FINANCE SL | Administrador Unico | 15/09/2015 | 25/04/2016 |
DVA FINANCE SL | Administrador Solidario | 15/09/2015 | |
Ochmanek Malgorzata Ewa Szewczyk | Administrador Solidario | 15/09/2015 |
ACTOS BORME DE BONANZA INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3367, L 2279, F 51, S 8, H MA 64972, I/A 5 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3367, L 2279, F 51, S 8, H MA 64972, I/A 5 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3367, L 2279, F 51, S 8, H MA 64972, I/A 5 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3367, L 2279, F 51, S 8, H MA 64972, I/A 5 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3367, L 2279, F 50, S 8, H MA 64972, I/A 4 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-84-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3367, L 2279, F 50, S 8, H MA 64972, I/A 4 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-84-29
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3367, L 2279, F 50, S 8, H MA 64972, I/A 3 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3367, L 2279, F 50, S 8, H MA 64972, I/A 3 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3367, L 2279, F 50, S 8, H MA 64972, I/A 3 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3367, L 2279, F 50, S 8, H MA 64972, I/A 2 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-29