BOMESI COMUNICACION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Nuñez Morgado, 6
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social BOMESI COMUNICACION SL
CIF B83932103
Actividad Actividades jurídicas
Fecha de Constitución 30/03/2004
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE BOMESI COMUNICACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BOMESI COMUNICACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Echavarren Pablos Mikel Aingeru | Presidente | 31/10/2012 | 21/05/2019 |
Echavarren Pablos Mikel Aingeru | Consejero Delegado | 31/10/2012 | 21/05/2019 |
Echavarren Pablos Mikel Aingeru | Consejero | 31/10/2012 | 21/05/2019 |
Echavarren Pablos Mikel Aingeru | Liquidador | 21/05/2019 | 21/05/2019 |
Garcia Farrera Juan Jose | Consejero | 31/10/2012 | 21/05/2019 |
Martinez Iturriaga Ignacio | Consejero | 31/10/2012 | 21/05/2019 |
Vazquez Winkler Miguel | Secretario | 31/10/2012 | 21/05/2019 |
Vazquez Winkler Miguel | Consejero | 31/10/2012 | 21/05/2019 |
Guerra Carbajo Luis | Administrador Unico | 31/10/2012 |
ACTOS BORME DE BOMESI COMUNICACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19931 , F 140, S 8, H M 351423, I/A 4 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19931 , F 140, S 8, H M 351423, I/A 4 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19931 , F 140, S 8, H M 351423, I/A 4 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19931 , F 140, S 8, H M 351423, I/A 4 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19931 , F 140, S 8, H M 351423, I/A 3 (31/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19931 , F 140, S 8, H M 351423, I/A 3 (31/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19931 , F 140, S 8, H M 351423, I/A 3 (31/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-136-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-139-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-147-28