BOLIMI 2010 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Menéndez y Pelayo, 25
Código Postal 46010
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social BOLIMI 2010 SL
CIF B98288004
Capital Social 165988.0 Euros
Actividad Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia
Fecha de Constitución 01/10/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BOLIMI 2010 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BOLIMI 2010 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Raga Raga Angel Luis | Administrador Unico | 03/05/2013 | 01/03/2018 |
Raga Raga Angel Luis | Liquidador Unico | 01/03/2018 | 01/03/2018 |
Oliver Belenguer Vicente Miguel | Administrador Unico | 11/02/2013 | 03/05/2013 |
Oliver Belenguer Vicente Miguel | Administrador Mancomunado | 20/10/2010 | 11/02/2013 |
Rabanal Miguel Vicente Manuel | Administrador Mancomunado | 25/07/2012 | 11/02/2013 |
Lis Arnabat Federico | Administrador Mancomunado | 20/10/2010 | 25/07/2012 |
ACTOS BORME DE BOLIMI 2010 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9233, L 6516, F 123, S 8, H V 140611, I/A 6 (01/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-48-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9233, L 6516, F 123, S 8, H V 140611, I/A 6 (01/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-48-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9233, L 6516, F 123, S 8, H V 140611, I/A 6 (01/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-48-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9233, L 6516, F 123, S 8, H V 140611, I/A 6 (01/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-48-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9233, L 6516, F 123, S 8, H V 140611, I/A 6 (01/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-48-46
Capital Anterior: | 3.008,00 | Euros |
Aumento de capital: | 162.980,00 | Euros |
Capital Actual: | 165.988,00 | Euros |
Porcentaje: | 5.418,22 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9233, L 6516, F 122, S 8, H V 140611, I/A 5 (25/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-188-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9233, L 6516, F 122, S 8, H V 140611, I/A 4 (03/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-87-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9233, L 6516, F 122, S 8, H V 140611, I/A 4 (03/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-87-46
- Modificada la redacción del artículo 16 de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9233, L 6516, F 122, S 8, H V 140611, I/A 3 (11/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9233, L 6516, F 122, S 8, H V 140611, I/A 3 (11/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-46