BOLAZ SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Lepant, 20
Código Postal 46008
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social BOLAZ SL
CIF B97408280
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 01/01/2004
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BOLAZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BOLAZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cervera Polo Jose | Administrador Unico | 24/06/2015 | 12/05/2022 |
Solaz Chapa Maria Jose | Liquidador Unico | 12/05/2022 | 12/05/2022 |
Solaz Chapa Maria Jose | Administrador Unico | 19/05/2015 | 24/06/2015 |
Botella Castellets Javier | Administrador Mancomunado | 19/05/2015 | |
Solaz Chapa Maria Jose | Administrador Mancomunado | 19/05/2015 |
ACTOS BORME DE BOLAZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7731, L 5028, F 181, S 8, H V 95299, I/A 6 (12/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-95-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7731, L 5028, F 181, S 8, H V 95299, I/A 6 (12/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-95-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7731, L 5028, F 181, S 8, H V 95299, I/A 6 (12/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-95-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7731, L 5028, F 181, S 8, H V 95299, I/A 6 (12/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-95-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7731, L 5028, F 181, S 8, H V 95299, I/A 6 (12/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-95-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7731, L 5028, F 180, S 8, H V 95299, I/A 5 (24/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-122-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7731, L 5028, F 180, S 8, H V 95299, I/A 5 (24/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-122-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7731, L 5028, F 180, S 8, H V 95299, I/A 4 (19/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-97-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7731, L 5028, F 180, S 8, H V 95299, I/A 4 (19/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-97-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7731, L 5028, F 180, S 8, H V 95299, I/A 4 (19/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-97-46