BOGEY INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo La Habana, 74
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BOGEY INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE BOGEY INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BOGEY INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Blanch Rodrigo Manuel | Apoderado | 14/03/2019 | |
CACEIS BANK SPAIN SA | EntidDeposit | 14/03/2019 | |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 13/11/2009 | 14/03/2019 |
Fernandez Uribarri Garcia Cesar | Apoderado | 14/03/2019 | |
Guillem Ghulia Patricia | Presidente | 09/07/2014 | 14/03/2019 |
Guillem Ghulia Patricia | Consejero | 09/07/2014 | 14/03/2019 |
Guillem Porta Vicente | Consejero | 09/07/2014 | 14/03/2019 |
Guillen Chulia Patricia | Apoderado | 30/05/2014 | 14/03/2019 |
Martinez-canales De Olano Jose | Secretario | 09/07/2014 | 14/03/2019 |
Martinez-canales De Olano Jose | Consejero | 09/07/2014 | 14/03/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BOGEY INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31121 , F 221, S 8, H M 270683, I/A 33 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31121 , F 221, S 8, H M 270683, I/A 33 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31121 , F 221, S 8, H M 270683, I/A 33 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-28
- BOGEY INVERSIONES SICAV SA, SE EXTINGUE AL HABER SIDO ABSORBIDA POR LA MERCANTIL " ROSALOLES INVERSIONES SICAV SA " - ACTUALMENTE DENOMINADA "DIALE INVERSIONES FINANCIERAS SICAV SA" .-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31121 , F 221, S 8, H M 270683, I/A 33 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31121 , F 221, S 8, H M 270683, I/A 33 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31121 , F 221, S 8, H M 270683, I/A 33 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-28
- CON FECHA 2 DE JULIO DE 2018, SE HA PROCEDIDO A INSERTAR EN LA PAGINA WEB DE LA SOCIEDAD "WWW.RESTA4GESTORA.COM", EL DOCUMENTO PROYECTO COMUN DE FUSION POR ABSORCION DE ROSALOLES INVERSIONES SICAV SA, SOCIEDAD ABSORBENTE Y BOGEY INVERSONES SICAV SA, SOCIEDAD ABSORBIDA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15999 , F 115, S 8, H M 270683, I/A 12-M (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-137-28
- PASEO DE LA HABANA 74 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31121 , F 221, S 8, H M 270683, I/A 32 (23/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-46-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Domicilio social
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31121 , F 221, S 8, H M 270683, I/A 32 (23/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-46-28
Entidad Gestora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31121 , F 221, S 8, H M 270683, I/A 32 (23/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-46-28