BOGARIS OFF-SHORE 1 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Charles Darwin, S/N
Código Postal 41092
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social BOGARIS OFF-SHORE 1 SL
CIF B91792366
Capital Social 3010.0 Euros
Fecha de Constitución 15/01/2009
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario BOGARIS ENERGY SL
VINCULACIONES DE BOGARIS OFF-SHORE 1 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BOGARIS OFF-SHORE 1 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOGARIS ENERGY SL | Socio único | 23/12/2013 | |
BOGARIS ENERGY SL | Socio Unico | 19/01/2009 | 23/12/2013 |
Charlo Molina Francisco Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/01/2013 | 23/12/2013 |
Charlo Molina Rodrigo | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/01/2013 | 23/12/2013 |
Dominguez Enriquez Juan Ramon | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/01/2013 | 23/12/2013 |
EL BURGO DE PUDIO SL | Presidente | 09/04/2013 | 23/12/2013 |
EL BURGO DE PUDIO SL | Consejero Delegado Mancomunado | 09/04/2013 | 23/12/2013 |
EL BURGO DE PUDIO SL | Consejero | 09/04/2013 | 23/12/2013 |
GONGALTRES SL | Consejero Delegado Mancomunado | 09/04/2013 | 23/12/2013 |
GONGALTRES SL | Consejero | 09/04/2013 | 23/12/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BOGARIS OFF-SHORE 1 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5022 , F 109, S 8, H SE 81424, I/A 8 (23/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-1-41
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5022 , F 109, S 8, H SE 81424, I/A 8 (23/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-1-41
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario No Consejero
Socio único
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5022 , F 109, S 8, H SE 81424, I/A 8 (23/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-1-41
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5022 , F 108, S 8, H SE 81424, I/A 7 (09/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-41
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5022 , F 108, S 8, H SE 81424, I/A 7 (09/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-41
Apoderado Mancomunado Solidario
- Charlo Molina Francisco Javier
- Charlo Molina Rodrigo
- Dominguez Enriquez Juan Ramon
- Gonzalez Humanes Juan Carlos
- Gonzalo Ybarra Francisco Javier
- Lopez Cantelar Dionisio Rafael
- Lopez Cantelar Dionisio Rafael
- Marin Rodriguez Francisco Javier
- Melgarejo Martinez De Abellanosa Gonzalo
- Moyano Reyes Manuel Alfonso
- Peñalver Mozas Jose Maria
- Suarez Acevedo Fernando
- Trujillo Torralbo Maria Angeles
- Viera Vileya Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5022 , F 106, S 8, H SE 81424, I/A 6 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5022 , F 106, S 8, H SE 81424, I/A 6 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-41
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5022 , F 105, S 8, H SE 81424, I/A 5 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-41
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5022 , F 104, S 8, H SE 81424, I/A 4 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-41
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-185-41