BODEGAS RENUNCIO SL - EXTINGUIDA
Provincia Burgos
Razón Social BODEGAS RENUNCIO SL
CIF B09110677
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE BODEGAS RENUNCIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BODEGAS RENUNCIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AAB AUDIT MANCHA SLP | Auditor | 01/04/2014 | 02/02/2017 |
Gallo Palacios Francisco Javier | Auditor | 07/06/2012 | 02/02/2017 |
Garcia Perez Miguel Angel | Auditor | 17/05/2011 | 02/02/2017 |
Renuncio Alzaga Maria Mercedes | Liquidador | 23/12/2014 | 02/02/2017 |
Serna Diaz Gerardo | Auditor | 21/05/2013 | 02/02/2017 |
Vadillo & Asociados Auditores Y Administradores Co | Auditor | 11/08/2015 | 02/02/2017 |
Renuncio Alzaga Maria Mercedes | Administrador Solidario | 14/02/2011 | 23/12/2014 |
Renuncio Galiana Cristina | Administrador Solidario | 14/02/2011 | 23/12/2014 |
Renuncio Galiana Benito | Secretario | 14/02/2011 | |
Renuncio Galiana Benito | Consejero Delegado | 14/02/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BODEGAS RENUNCIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 361, L 152, F 131, S 8, H BU 1182, I/A 10 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-09
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 361, L 152, F 131, S 8, H BU 1182, I/A 9 (11/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-09
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 244, L 35, F 121, S 8, H BU 1182, I/A 8 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-248-09
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 244, L 35, F 121, S 8, H BU 1182, I/A 8 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-248-09
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 244, L 35, F 121, S 8, H BU 1182, I/A 8 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-248-09
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 244, L 35, F 121, S 8, H BU 1182, I/A 7 (01/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-68-09
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 244, L 35, F 121, S 8, H BU 1182, I/A 6 (21/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-97-09
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 244, L 35, F 121, S 8, H BU 1182, I/A 5 (07/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-114-09
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 244, L 35, F 121, S 8, H BU 1182, I/A 4 (17/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-99-09
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 244, L 35, F 121, S 8, H BU 1182, I/A 3 (14/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-09