BODEGAS MUR BARCELONA SL - EXTINGUIDA
Municipio Sant Sadurní d'Anoia
Provincia Barcelona
Razón Social BODEGAS MUR BARCELONA SL
CIF B59857680
Actividad Elaboración de vinos
Página Web www.arvicaretey.com
Nombres Anteriores
- ARVICARETEY SL
Auditor Vives Sole Antoni
VINCULACIONES DE BODEGAS MUR BARCELONA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BODEGAS MUR BARCELONA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BARCINO AUDITORS SLP | Auditor Suplente | 23/07/2012 | 23/02/2017 |
Cabezas Marcos Geronimo | REP.ADM.CONC | 05/07/2010 | 23/02/2017 |
Fabregat Vila Josep Maria | Administrador Concursal | 05/07/2010 | 23/02/2017 |
Marroquin Sagales Ignacio | Administrador Concursal | 05/07/2010 | 23/02/2017 |
Roqueta Albert Jordi | Auditor Suplente | 23/11/2009 | 23/02/2017 |
VIDRIERIA ROVIRA SL | Administrador Concursal | 05/07/2010 | 23/02/2017 |
Vives Sole Antoni | Auditor | 23/07/2012 | 23/02/2017 |
Vives Sole Antoni | Auditor | 23/11/2009 | 23/02/2017 |
Martinez Fernandez Jose Manuel | Administrador Unico | 11/03/2013 | |
Camps Turc Josep | Apoderado | 04/07/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BODEGAS MUR BARCELONA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38960 , F 165, S 8, H B 19285, I/A 30 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 283/2010, AUTO FIRME DE FECHA 07/02/2017, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38960 , F 165, S 8, H B 19285, I/A 30 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38960 , F 165, S 8, H B 19285, I/A 30 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38960 , F 165, S 8, H B 19285, I/A 29 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 283/2010, AUTO FIRME DE FECHA 22/01/2013, FINALIZACION DE LA FASE DE CONVENIO Y APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38960 , F 165, S 8, H B 19285, I/A 29 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38960 , F 165, S 8, H B 19285, I/A 29 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-08
Auditor
Auditor Suplente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38960 , F 165, S 8, H B 19285, I/A 28 (23/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-147-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38960 , F 164, S 8, H B 19285, I/A 27 (04/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-134-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2011)
CVE: BORME-B-2011-96-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 283/2010-B SECCION PRIMERA, AUTO FIRME DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2010, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38960 , F 163, S 8, H B 19285, I/A 26 (05/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-133-08