BODEGAS LANGA HERMANOS SL
Municipio Calatayud
Provincia Zaragoza
Razón Social BODEGAS LANGA HERMANOS SL
CIF B50069616
Capital Social 642589.2 Euros
Actividad Elaboración de vinos
Teléfono 97 688 18 18
Página Web www.bodegas-langa.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Langa Gonzalez Juan
ORGANIGRAMA DE BODEGAS LANGA HERMANOS SL
VINCULACIONES DE BODEGAS LANGA HERMANOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BODEGAS LANGA HERMANOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Langa Gonzalez Cesar | Apoderado | 30/01/2013 | |
Langa Gonzalez Juan | Administrador Unico | 30/01/2013 | |
Langa Gonzalez Juan | Secretario | 13/01/2012 |
ACTOS BORME DE BODEGAS LANGA HERMANOS SL
Capital Anterior: | 640.065,00 | Euros |
Aumento de capital: | 2.524,20 | Euros |
Capital Actual: | 642.589,20 | Euros |
Porcentaje: | 0,39 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2042 , F 203, S 8, H Z 4168, I/A 15 (08/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-30-50
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 13º.- DE LAS PERSONAS QUE OSTENTEN CARGO EN EL ORGANO DE ADMINISTRACION. Para ser administrador no será necesaria la condición de socio. El cargo de administrador se ejercerá por tiempo indefinido, sin perjuicio de su dimisión, separación en cualquier momento por acuerdo en Junta General
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2042 , F 203, S 8, H Z 4168, I/A 14 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-50
- Otras modificaciones estatutarias: "ARTICULO 13º.- DE LAS PERSONAS QUE OSTENTEN CARGO EN EL ORGANO DE ADMINISTRACION. Para ser administrador no será necesaria la condición de socio. El cargo de administrador se ejercerá por tiempo indefinido, sin perjuicio de su dimisión, separación en cualquier momento por acuerdo en Junta General,
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2042 , F 202, S 8, H Z 4168, I/A 13 (05/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-133-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2042 , F 202, S 8, H Z 4168, I/A 12 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-50
- a). Elaboración de vinos, mostos concentrados, vinagres y sidras. b).- Crianza de vinos y obtención de vinos aromatizados, vermut y vinos espumosos. c) Fabricación de cerveza, malta y sucedáneos de la cerveza. d) Fabricaciónde jarabes, preparación de aguas y bebidas gaseosas. e). Fabricación de agu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2042 , F 201, S 8, H Z 4168, I/A 11 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-50
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 13º.- DE LAS PERSONAS QUE OSTENTEN CARGO EN EL ORGANO DE ADMINISTRACION. Para ser administrador no será necesaria la condición de socio. El cargo de administrador se ejercerá por tiempo indefinido, sin perjuicio de su dimisión, separación en cualquier momento por acuerdo en Junta General
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2042 , F 201, S 8, H Z 4168, I/A 11 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2042 , F 201, S 8, H Z 4168, I/A 11 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-50
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2042 , F 201, S 8, H Z 4168, I/A 11 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-50
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
- Otras modificaciones estatutarias: "ARTICULO 11º.- ORGANO DE AENTNISTRACION. A.-. ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. La Sociedad será regida y administrada, a elección de la Junta General, por: a. Un administrador único. b. Dos, tres o cuatro administradores solidarios. c. Dosadministradores mancomunados. B.-. REPRESENTACION DE LA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2042 , F 201, S 8, H Z 4168, I/A 10 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-17-50
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2042 , F 201, S 8, H Z 4168, I/A 10 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-17-50