BODEGAS CAMPOS CATERING SL - EXTINGUIDA
Municipio Córdoba
Provincia Córdoba
Razón Social BODEGAS CAMPOS CATERING SL
CIF B14624779
Actividad Otros servicios de comidas
Página Web www.bodegascampos.com
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE BODEGAS CAMPOS CATERING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BODEGAS CAMPOS CATERING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO DE EMPRESAS CAJASUR SA | Secretario | 08/08/2012 | 28/12/2012 |
GRUPO DE EMPRESAS CAJASUR SA | Consejero | 18/05/2010 | 28/12/2012 |
Molina Gonzalez Miguel Carlos | Secretario | 08/08/2012 | |
Trigo Aizpuru Miguel Angel | Consejero | 18/05/2010 |
ACTOS BORME DE BODEGAS CAMPOS CATERING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1604 , F 83, S 8, H CO 18038, I/A 14 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-14
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1604 , F 83, S 8, H CO 18038, I/A 14 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-14
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1604 , F 83, S 8, H CO 18038, I/A 13 (08/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-158-14
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1604 , F 83, S 8, H CO 18038, I/A 13 (08/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-158-14
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-214-14
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-151-14
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1602 , F 193, S 8, H CO 18038, I/A 11 (18/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-100-14
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1602 , F 193, S 8, H CO 18038, I/A 11 (18/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-100-14
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-174-14