BODAS Y EVENTOS AITERIK SL
Razón Social BODAS Y EVENTOS AITERIK SL
CIF B23784184
Capital Social 359532.0 Euros
Actividad Actividades de las agencias de viajes
Fecha de Constitución 25/01/2018
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Guerrero Damas Antonio
ORGANIGRAMA DE BODAS Y EVENTOS AITERIK SL
VINCULACIONES DE BODAS Y EVENTOS AITERIK SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BODAS Y EVENTOS AITERIK SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Guerrero Damas Antonio | Administrador Unico | 20/02/2018 |
ACTOS BORME DE BODAS Y EVENTOS AITERIK SL
- En el Juzgado de lo Social número 11 de Madrid se siguen autos de Despidos/Ceses en general 909/2019 Ejecucion nº 72/2020, en los que con fecha 9/10/2020 se dicta decreto por la Letrada de la Administracion de Justicia del citado Juzgado declarando la insolvencia provisional total por importe de 9617,63 euros de principal y 961 euros de intereses y costas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 608 , F 59, S 8, H J 22998, I/A 2 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-23
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 608 , F 56, S 8, H J 22998, I/A 1 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-23
Dirección:C/ REAL 24 2 (MENGIBAR)
Comienzo de operaciones:25/01/18
Capital:359.532,00 Euros
Objeto social:-Eventos. - Agencia de viajes. -Servicios de fotografía y video. - Catering. -Diseño y patronaje. -Confección textil. -Decoración de interiores. -Salón de belleza. -Comercio menor de prendas de vestir y tocados. -Comercio menor de artículos de menaje, ferretería y adornos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 608 , F 56, S 8, H J 22998, I/A 1 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-23