BOCVIR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alhena, 4
Código Postal 28023
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BOCVIR SL
CIF B86034725
Capital Social 121227.0 Euros
Actividad Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública
Fecha de Constitución 17/09/2010
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Lusarreta Ripa Rafael Enrique
Propietario COLUFINSA SL
VINCULACIONES DE BOCVIR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BOCVIR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COLUFINSA SL | Socio Unico | 16/12/2015 | 01/12/2016 |
Lusarreta Ripa Rafael Enrique | Administrador Unico | 06/10/2010 | 01/12/2016 |
Velasco Cabredo Myriam Antonia | Apoderado | 29/10/2012 | 01/12/2016 |
Velasco Cabredo Myriam Antonia | Apoderado | 24/01/2011 | 01/12/2016 |
Lusarreta Ripa Rafael Enrique | Socio Unico | 06/10/2010 | 16/12/2015 |
ACTOS BORME DE BOCVIR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28138 , F 31, S 8, H M 506919, I/A 5 (01/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-234-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28138 , F 31, S 8, H M 506919, I/A 5 (01/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-234-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28138 , F 31, S 8, H M 506919, I/A 4 (16/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28138 , F 30, S 8, H M 506919, I/A 3 (29/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-215-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28138 , F 29, S 8, H M 506919, I/A 2 (24/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-23-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28138 , F 28, S 8, H M 506919, I/A 1 (06/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28138 , F 28, S 8, H M 506919, I/A 1 (06/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-28
Dirección:C/ ALHENA 4 C (MADRID)
Comienzo de operaciones:17/09/10
Capital:121.227,00 Euros
Objeto social:REALIZAR ESTUDIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, FISCALES, CONTABLES, DE MERCADO, Y SOBRE CUALQUIER TEMA RELACIONADO CON EL DESARROLLO DE PROYECTOS O SOCIEDADES MERCANTILES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28138 , F 28, S 8, H M 506919, I/A 1 (06/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-28