BOARD ASESORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL ESCUELAS PIAS Num.1 P.5 PTA.2
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social BOARD ASESORES SL
CIF B65725236
Capital Social 100000.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 27/01/2012
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE BOARD ASESORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BOARD ASESORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martin Villanueva Esther | Secretario | 25/02/2013 | 09/04/2015 |
Martin Villanueva Esther | Consejero | 25/02/2013 | 09/04/2015 |
Martin Villanueva Francisco | Liquidador | 09/04/2015 | 09/04/2015 |
Martin Villanueva Francisco | Presidente | 25/02/2013 | 09/04/2015 |
Martin Villanueva Francisco | Consejero | 25/02/2013 | 09/04/2015 |
Martin Villanueva Francisco | Apoderado | 25/02/2013 | 09/04/2015 |
Miguel Valenzuela Jose | Consejero | 25/02/2013 | 09/04/2015 |
Martin Villanueva Francisco | Administrador Unico | 02/02/2012 | 25/02/2013 |
ACTOS BORME DE BOARD ASESORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42981 , F 17, S 8, H B 417058, I/A 4 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-71-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42981 , F 17, S 8, H B 417058, I/A 4 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-71-08
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42981 , F 17, S 8, H B 417058, I/A 4 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-71-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42981 , F 15, S 8, H B 417058, I/A 3 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-08
- CL ESCUELAS PIAS Num.1 P.5 PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42981 , F 14, S 8, H B 417058, I/A 2 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 4.-MODIFICACION DEL NUMERO Y VALOR NOMINAL DE LAS PARTICIPACIONES;ART 8.-MODOS DE ORGANIZAR LA ADMINISTRACION;ART 9.-DURACION Y PROHIBICION DE COMPETENCIA;ADICION DE LOS ARTICULOS 4BIS,4TER,4QUATER Y 8BIS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42981 , F 14, S 8, H B 417058, I/A 2 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 97.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 100.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 3.233,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42981 , F 14, S 8, H B 417058, I/A 2 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-08
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42981 , F 14, S 8, H B 417058, I/A 2 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42981 , F 14, S 8, H B 417058, I/A 2 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-08
- PERDIDA DEL CARACTER DE UNIPERSONAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42981 , F 13, S 8, H B 417058, I/A 1 N (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-08