BNC10 BARCELONA FINTECH SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 564
Código Postal 08021
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social BNC10 BARCELONA FINTECH SL
CIF B67261313
Capital Social 2671865.0 Euros
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Fecha de Constitución 11/07/2018
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Mata Jimenez Jorge
VINCULACIONES DE BNC10 BARCELONA FINTECH SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BNC10 BARCELONA FINTECH SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gallego Illana Alvaro | REPR.143 RRM | 10/09/2021 | 07/12/2022 |
Mata Jimenez Jorge | Presidente | 10/09/2021 | 07/12/2022 |
Mata Jimenez Jorge | Consejero | 10/09/2021 | 07/12/2022 |
MEDYSER MEDIACION Y SERVICIOS SL | Secretario | 10/09/2021 | 07/12/2022 |
MEDYSER MEDIACION Y SERVICIOS SL | Consejero | 10/09/2021 | 07/12/2022 |
Sascha Badelt | Consejero | 10/09/2021 | 07/12/2022 |
Vallet Garriga Manuel | Apoderado Solidario | 07/08/2018 | 07/12/2022 |
BARCELONESA DE NUMEROS I COMPTES 10 SL | Administrador Unico | 22/10/2019 | 10/09/2021 |
Vallet Garriga Manuel | REPR.143 RRM | 22/10/2019 | 10/09/2021 |
BARCELONESA DE NUMEROS I COMPTES 10 SL | Administrador Mancomunado | 31/07/2018 | 22/10/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BNC10 BARCELONA FINTECH SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46514 , F 16, S 8, H B 522463, I/A 11 (07/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-237-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1012/2022, AUTO FIRME DE FECHA 05/09/2022, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46514 , F 16, S 8, H B 522463, I/A 11 (07/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-237-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 14 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46514 , F 15, S 8, H B 522463, I/A 10 (10/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-180-08
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46514 , F 15, S 8, H B 522463, I/A 10 (10/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-180-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46514 , F 15, S 8, H B 522463, I/A 10 (10/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-180-08
Capital Anterior: | 2.487.299,00 | Euros |
Aumento de capital: | 184.566,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.671.865,00 | Euros |
Porcentaje: | 7,42 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46514 , F 14, S 8, H B 522463, I/A 9 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-08
Capital Anterior: | 1.986.158,00 | Euros |
Aumento de capital: | 501.141,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.487.299,00 | Euros |
Porcentaje: | 25,23 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46514 , F 13, S 8, H B 522463, I/A 8 (12/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-160-08
Capital Anterior: | 1.530.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 456.158,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.986.158,00 | Euros |
Porcentaje: | 29,81 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46514 , F 12, S 8, H B 522463, I/A 7 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-08
- AV DIAGONAL Num.564 P.3 PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46514 , F 12, S 8, H B 522463, I/A 6 (11/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-221-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46514 , F 12, S 8, H B 522463, I/A 5 (22/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-08