BMO ASSET MANAGEMENT LIMITED - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social BMO ASSET MANAGEMENT LIMITED
Actividad Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones n.c.o.p.
Nombres Anteriores
- F&C MANAGEMENT LIMITED
VINCULACIONES DE BMO ASSET MANAGEMENT LIMITED
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BMO ASSET MANAGEMENT LIMITED
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Manzanera Toledano Irene | Apoderado Mancomunado | 15/11/2018 | 12/09/2019 |
Martin Hoyos Luis | Apoderado Mancomunado | 15/11/2018 | 12/09/2019 |
Martin Hoyos Luis | R.L.C.Perma. | 22/01/2016 | 12/09/2019 |
Martin Hoyos Luis | Apoderado General | 22/01/2016 | 12/09/2019 |
Muñoz Martin Alvaro | Apoderado Mancomunado | 15/11/2018 | 12/09/2019 |
TMF VAT & FISCAL REPRESENTATION SERVICES SPAIN SL | Apoderado | 22/01/2016 | 12/09/2019 |
TMF VAT & FISCAL REPRESENTATION SERVICES SPAIN SL | Repre.Fiscal | 22/01/2016 | 12/09/2019 |
Tomillo Martin Maria | Apoderado Mancomunado | 15/11/2018 | 12/09/2019 |
ACTOS BORME DE BMO ASSET MANAGEMENT LIMITED
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34275 , F 218, S 8, H M 616612, I/A 5 (12/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-180-28
Apoderado General
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34275 , F 218, S 8, H M 616612, I/A 5 (12/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-180-28
R.L.C.Perma.
Repre.Fiscal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34275 , F 218, S 8, H M 616612, I/A 5 (12/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-180-28
- Baja de la sucursal en el Registro Administrativo de Sucursales de Empresas de Servicios de Inversión extranjeras, lo que supone la imposibilidad de continuar prestando servicios de inversión, por Resolución de la CNMV de 15 de julio de 2019
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34275 , F 213, S 8, H M 616612, I/A 1-M (31/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-150-28
- Don Richard Charles Wilson ha dimitido como miembro del consejo de administración de la sociedad "BMO ASSET MANAGEMENT LIMITED" con efectos desde el 5 de junio de 2019, y se ha nombrado miembro del consejo a don Philip John Doel, desde dicha fecha.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34275 , F 217, S 8, H M 616612, I/A 4 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-28
- Doña Joan Zabida Mohammed ha dimitido como miembro del consejo de administración de la sociedad "BMO ASSET MANAGEMENT LIMITED" con efectos desde el 28 de noviembre de 2018
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34275 , F 217, S 8, H M 616612, I/A 3 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-28
Empresa: F&C MANAGEMENT LIMITED
- BMO ASSET MANAGEMENT LIMITED
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34275 , F 217, S 8, H M 616612, I/A 2 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-28
Empresa: F&C MANAGEMENT LIMITED
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34275 , F 217, S 8, H M 616612, I/A 2 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-28
Empresa: F&C MANAGEMENT LIMITED
- SE PUBLICO POR ERROR EN LA CONSTITUCION DE LA SUCURSAL, EL CIF DE LA MISMA, SIENDO EL CORRECTO W8265867E
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34275 , F 213, S 8, H M 616612, I/A 1 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-31-28
Empresa: F&C MANAGEMENT LIMITED
Apoderado General
R.L.C.Perma.
Repre.Fiscal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34275 , F 213, S 8, H M 616612, I/A 1 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-28