BLUERIVER SERVICIOS ENERGETICOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Garajonay, 21
Código Postal 31621
Municipio Valle de Egüés/Eguesibar
Provincia Navarra
Razón Social BLUERIVER SERVICIOS ENERGETICOS SL
CIF B71155451
Capital Social 254191.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 07/10/2013
Órgano Administración Administrador único
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE BLUERIVER SERVICIOS ENERGETICOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BLUERIVER SERVICIOS ENERGETICOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 17/06/2014 | 12/01/2017 |
Rios Gil Adalberto | Liquidador Unico | 12/01/2017 | 12/01/2017 |
RIOS RENOVABLES SL | Administrador Unico | 06/09/2016 | 12/01/2017 |
Unzue Aranda Ruperto Pedro | Apoderado | 20/12/2013 | 12/01/2017 |
Delgado Planas Javier | Secretario No Consejero | 24/06/2015 | 06/09/2016 |
RIOS RENOVABLES GROUP SL | Consejero | 19/12/2013 | 06/09/2016 |
SUMA CAPITAL ASESORAMIENTO SL | Presidente | 24/06/2015 | 06/09/2016 |
SUMA CAPITAL ASESORAMIENTO SL | Consejero | 24/06/2015 | 06/09/2016 |
SUMA CAPITAL PARTNERS SL | Consejero | 24/06/2015 | 06/09/2016 |
CROSSCHECK CAPITAL PARTNERS SA | Secretario | 19/12/2013 | 24/06/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BLUERIVER SERVICIOS ENERGETICOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1696 , F 146, S 8, H NA 33637, I/A 8 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-14-31
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1696 , F 146, S 8, H NA 33637, I/A 8 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-14-31
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1696 , F 146, S 8, H NA 33637, I/A 8 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-14-31
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1696 , F 146, S 8, H NA 33637, I/A 8 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-14-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1696 , F 146, S 8, H NA 33637, I/A 8 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-14-31
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1696 , F 146, S 8, H NA 33637, I/A 8 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-14-31
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único. Designado DON ADALBERTO RIOS GIL persona física representante de la Administradora Unica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1696 , F 146, S 8, H NA 33637, I/A 7 (06/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-176-31
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el artículo 17º de los Estatutos, relativo al órgano de administración.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1696 , F 146, S 8, H NA 33637, I/A 7 (06/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-176-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1696 , F 146, S 8, H NA 33637, I/A 7 (06/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-176-31
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1696 , F 146, S 8, H NA 33637, I/A 7 (06/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-176-31