BURGER KING GENERAL SERVICE COMPANY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Lopez de Hoyos, 35
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BURGER KING GENERAL SERVICE COMPANY SL
CIF B86610656
Capital Social 4260.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 03/12/2012
Página Web www.burgerking.es
Nombres Anteriores
- BLUE LAGOON GENERAL SERVICE COMPANY SL
Órgano Administración Administradores solidarios
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE BURGER KING GENERAL SERVICE COMPANY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BURGER KING GENERAL SERVICE COMPANY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Douetts Camurca Theo | Apoderado | 22/11/2013 | 28/01/2021 |
Hulsbergen Laurentia Margaretha Adriana | Apoderado | 20/05/2015 | 28/01/2021 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 19/03/2013 | 28/01/2021 |
Ocaña Lopez Marta | Apoderado Solidario | 14/09/2017 | 28/01/2021 |
Ponce De Leon Cuñat Almudena | Apoderado Solidario | 14/09/2017 | 28/01/2021 |
Santelmo Thiago Temer | Administrador Solidario | 30/01/2017 | 28/01/2021 |
Santelmo Thiago Temer | Liquidador | 28/01/2021 | 28/01/2021 |
Shear David Chan | Administrador Solidario | 30/01/2017 | 28/01/2021 |
Annibelli Baron Carlos Eduardo | Administrador Solidario | 08/09/2016 | 14/09/2017 |
Aya Ramos Leire | Apoderado | 06/11/2014 | 14/09/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BURGER KING GENERAL SERVICE COMPANY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30549 , F 186, S 8, H M 549815, I/A 29 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-23-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30549 , F 186, S 8, H M 549815, I/A 29 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-23-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30549 , F 186, S 8, H M 549815, I/A 29 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-23-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30549 , F 186, S 8, H M 549815, I/A 29 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-23-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30549 , F 186, S 8, H M 549815, I/A 28 (10/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30549 , F 186, S 8, H M 549815, I/A 27 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30549 , F 186, S 8, H M 549815, I/A 26 (14/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-183-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30549 , F 185, S 8, H M 549815, I/A 25 (14/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-183-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30549 , F 185, S 8, H M 549815, I/A 24 (14/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-183-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30549 , F 185, S 8, H M 549815, I/A 23 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-28