BLUE AGRO CHEMICALS SL - EXTINGUIDA
Dirección social PASEO de Mikeletegi, 54
Código Postal 20009
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Razón Social BLUE AGRO CHEMICALS SL
CIF B75044602
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Actividades de apoyo a la agricultura
Fecha de Constitución 21/03/2011
Página Web www.blueagro.com
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE BLUE AGRO CHEMICALS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BLUE AGRO CHEMICALS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cenoz Imaz Santiago | Administrador Mancomunado | 22/05/2015 | 06/06/2023 |
Cenoz Imaz Santiago | Liquidador Mancomunado | 06/06/2023 | 06/06/2023 |
Labat Jean Paul | Administrador Mancomunado | 22/05/2015 | 06/06/2023 |
Labat Jean Paul | Apoderado | 22/05/2015 | 06/06/2023 |
Labat Jean Paul | Liquidador Mancomunado | 06/06/2023 | 06/06/2023 |
Osa Aranguren Markel | Apoderado | 11/07/2014 | 06/06/2023 |
Eguia Mendialdua Javier | Administrador Mancomunado | 22/05/2015 | 23/11/2017 |
Labat Jean Paul | Administrador Unico | 11/07/2014 | 22/05/2015 |
Cenoz Imaz Santiago | Administrador Mancomunado | 15/05/2012 | 11/07/2014 |
Eguia Mendialdua Javier | Administrador Mancomunado | 15/05/2012 | 11/07/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BLUE AGRO CHEMICALS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2516 , F 44, S 8, H SS 33565, I/A 8 (06/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-112-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2516 , F 44, S 8, H SS 33565, I/A 8 (06/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-112-20
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2516 , F 44, S 8, H SS 33565, I/A 8 (06/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-112-20
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2516 , F 44, S 8, H SS 33565, I/A 8 (06/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-112-20
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2516 , F 44, S 8, H SS 33565, I/A 7 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2516 , F 44, S 8, H SS 33565, I/A 6 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-20
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2516 , F 43, S 8, H SS 33565, I/A 5 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2516 , F 43, S 8, H SS 33565, I/A 5 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2516 , F 43, S 8, H SS 33565, I/A 4 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-136-20
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2516 , F 43, S 8, H SS 33565, I/A 3 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-136-20