BLU TOUR SA - EXTINGUIDA
Dirección social Av Rei Jaume I, 56
Código Postal 07180
Municipio Calvià
Provincia Illes Balears
Razón Social BLU TOUR SA
CIF A07798317
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BLU TOUR SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BLU TOUR SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Roig Roig Catalina | Liquidador | 20/07/2018 | 20/07/2018 |
Roig Roig Catalina | Apoderado | 20/07/2018 | |
Roig Roig Catalina | Administrador Unico | 10/02/2012 | 20/07/2018 |
Sastre Lopez Lorenzo | Apoderado | 17/02/2012 | 20/07/2018 |
Sastre Lopez Lorenzo | Administrador Unico | 10/02/2012 |
ACTOS BORME DE BLU TOUR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1872 , F 20, S 8, H PM 24589, I/A 9 (20/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-145-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1872 , F 20, S 8, H PM 24589, I/A 9 (20/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-145-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1872 , F 20, S 8, H PM 24589, I/A 9 (20/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-145-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1872 , F 20, S 8, H PM 24589, I/A 9 (20/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-145-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1872 , F 20, S 8, H PM 24589, I/A 9 (20/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-145-07
- a) La promoción, construcción, parcelación, compraventa, rehabilitación, conservación, urbanización, arrendamiento, subarrendamiento, cesión y explotación de toda clase de bienes inmuebles de naturaleza rústica y/o urbana, terrenos, edificaciones, solares, viviendas, locales comerciales, garajes, ap
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1872 , F 20, S 8, H PM 24589, I/A 8 (10/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-07
- AVDA JAUME I 56 4º 4& - SANTA PONCA (CALVIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1872 , F 20, S 8, H PM 24589, I/A 8 (10/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1872 , F 19, S 8, H PM 24589, I/A 7 (17/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-44-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1872 , F 19, S 8, H PM 24589, I/A 6 (10/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-38-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1872 , F 19, S 8, H PM 24589, I/A 6 (10/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-38-07