BLOKA ENGINEERING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Altube, 6
Código Postal 48002
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social BLOKA ENGINEERING SL
CIF B95692653
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 04/07/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BLOKA ENGINEERING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BLOKA ENGINEERING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arriola Serrano Ana | Apoderado | 03/01/2013 | 08/04/2021 |
Arriola Serrano Ana | Administrador Unico | 30/04/2014 | 08/04/2021 |
Arriola Serrano Ana | Liquidador | 08/04/2021 | 08/04/2021 |
Alamo Lorenzo Nuria | Administrador Unico | 03/01/2013 | 30/04/2014 |
Fernandez Oneca Aitor Pedro | Administrador Unico | 05/07/2012 | 03/01/2013 |
ACTOS BORME DE BLOKA ENGINEERING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5306 , F 6, S 8, H BI 60623, I/A 5 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5306 , F 6, S 8, H BI 60623, I/A 5 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5306 , F 6, S 8, H BI 60623, I/A 5 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-48
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5306 , F 6, S 8, H BI 60623, I/A 5 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5306 , F 5, S 8, H BI 60623, I/A 4 (30/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-89-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5306 , F 5, S 8, H BI 60623, I/A 4 (30/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-89-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5306 , F 2, S 8, H BI 60623, I/A 3 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-48
- C/ ALTUBE Nº 6-7º A (BILBAO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5306 , F 1, S 8, H BI 60623, I/A 2 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5306 , F 1, S 8, H BI 60623, I/A 2 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5306 , F 1, S 8, H BI 60623, I/A 2 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-48