BLOCKTECHREAL INTERNATIONAL CONSULTANCY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Calderon de la Barca, S/N
Código Postal 29660
Municipio Marbella
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social BLOCKTECHREAL INTERNATIONAL CONSULTANCY SL
CIF B30914535
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 11/10/2017
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE BLOCKTECHREAL INTERNATIONAL CONSULTANCY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BLOCKTECHREAL INTERNATIONAL CONSULTANCY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hogstedt Mattias-kenth | Administrador Solidario | 13/05/2019 | |
Hogstedt Mattias-kenth | Liquidador | 13/05/2019 | 13/05/2019 |
Mattias Kenth Hogstedt | Administrador Solidario | 03/12/2018 | 13/05/2019 |
Max Milian Nilsenius | Administrador Solidario | 03/12/2018 | 13/05/2019 |
Navid Tavakoli Toussy | Administrador Solidario | 03/12/2018 | 13/05/2019 |
Nilsenius Max Millan | Administrador Solidario | 13/05/2019 | |
Tavakoli Toussy Navid | Administrador Solidario | 13/05/2019 | |
Navid Tavakoli Toussy | Socio Unico | 23/10/2017 | 27/12/2018 |
Navid Tavakoli Toussy | Administrador Unico | 23/10/2017 | 03/12/2018 |
Rocio Luna De Toledo Sanchez | Apoderado | 09/11/2017 | 11/05/2018 |
ACTOS BORME DE BLOCKTECHREAL INTERNATIONAL CONSULTANCY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5795, L 4702, F 155, S 8, H MA148465, I/A 3 (13/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5795, L 4702, F 155, S 8, H MA148465, I/A 3 (13/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5795, L 4702, F 155, S 8, H MA148465, I/A 3 (13/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5795, L 4702, F 155, S 8, H MA148465, I/A 3 (13/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-29
- AVDA CALDERON DE LA BARCA S/N - URBANIZACION MAGNA (MARBELLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5795, L 4702, F 155, S 8, H MA148465, I/A 2 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-8-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5795, L 4702, F 155, S 8, H MA148465, I/A 2 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-8-29
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3273 , F 22, S 8, H MU 95130, I/A 4 (03/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-30
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3273 , F 22, S 8, H MU 95130, I/A 4 (03/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3273 , F 22, S 8, H MU 95130, I/A 4 (03/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-30
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3273 , F 22, S 8, H MU 95130, I/A 3 (11/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-94-30