BLENDING BUSINESS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Bolsa, 1
Código Postal 29015
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Razón Social BLENDING BUSINESS SL
CIF B92393404
Capital Social 277333.56 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 02/01/2003
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE BLENDING BUSINESS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BLENDING BUSINESS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Christensen Sigrid Refslund | Administrador Solidario | 21/10/2019 | 09/02/2022 |
Elbo Christopher | Administrador Solidario | 21/10/2019 | 09/02/2022 |
Gonzalez Olmedo Ignacio | Apoderado | 09/02/2022 | |
Ruiz Martin Remedios | Apoderado | 27/07/2021 | 09/02/2022 |
Ruiz Martin Remedios | Liquidador | 09/02/2022 | 09/02/2022 |
Elbo Christopher | Administrador Unico | 21/10/2019 |
ACTOS BORME DE BLENDING BUSINESS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3177, L 2090, F 165, S 8, H MA 59629, I/A 8 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3177, L 2090, F 165, S 8, H MA 59629, I/A 8 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3177, L 2090, F 165, S 8, H MA 59629, I/A 8 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3177, L 2090, F 165, S 8, H MA 59629, I/A 8 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3177, L 2090, F 165, S 8, H MA 59629, I/A 8 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3177, L 2090, F 164, S 8, H MA 59629, I/A 7 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-148-29
Capital Anterior: | 148.316,04 | Euros |
Aumento de capital: | 129.017,52 | Euros |
Capital Actual: | 277.333,56 | Euros |
Porcentaje: | 86,99 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3177, L 2090, F 164, S 8, H MA 59629, I/A 6 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-29
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3177, L 2090, F 164, S 8, H MA 59629, I/A 5 (21/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3177, L 2090, F 164, S 8, H MA 59629, I/A 5 (21/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3177, L 2090, F 164, S 8, H MA 59629, I/A 5 (21/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-29