BLAYDON INVESTMENTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo del Club Deportivo, 1
Código Postal 28223
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BLAYDON INVESTMENTS SL
CIF B86936499
Capital Social 510000.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 13/02/2014
Nombres Anteriores
- FENDER INVESTMENTS SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único ATOM HOTELES SOCIMI SA
Propietario ARVEL SAL
VINCULACIONES DE BLAYDON INVESTMENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BLAYDON INVESTMENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARVEL SAL | Socio Unico | 17/04/2018 | 06/07/2018 |
ATOM HOTELES SOCIMI SA | Administrador Unico | 16/03/2018 | 06/07/2018 |
Beltran Yturriaga Javier | Apoderado Solidario | 26/03/2018 | 06/07/2018 |
Colom Garcia Esther | Representante | 16/03/2018 | 06/07/2018 |
Dago Elorza Iñigo | Apoderado Solidario | 26/03/2018 | 06/07/2018 |
Medina Ontoso Lucia | Apoderado Solidario | 26/03/2018 | 06/07/2018 |
Salar Arcusa Carmen | Apoderado Solidario | 26/03/2018 | 06/07/2018 |
Espinosa Fernandez Olga | Apoderado | 21/09/2015 | 09/05/2018 |
Shackleton Ian Robert | Administrador Unico | 03/03/2014 | 16/03/2018 |
ACTOS BORME DE BLAYDON INVESTMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32014 , F 141, S 8, H M 576052, I/A 9 (06/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-134-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32014 , F 141, S 8, H M 576052, I/A 9 (06/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-134-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32014 , F 141, S 8, H M 576052, I/A 8 (09/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32014 , F 141, S 8, H M 576052, I/A 7 (17/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-80-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32014 , F 140, S 8, H M 576052, I/A 6 (26/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-28
- PASEO DEL CLUB DEPORTIVO 1 - EDIFICIO 17, PARQUE (POZUELO DE ALARCON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32014 , F 140, S 8, H M 576052, I/A 5 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-59-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32014 , F 140, S 8, H M 576052, I/A 5 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-59-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32014 , F 140, S 8, H M 576052, I/A 5 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-59-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32014 , F 139, S 8, H M 576052, I/A 4 (21/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-186-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 507.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 510.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 16.900,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32014 , F 139, S 8, H M 576052, I/A 3 (01/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-128-28