BLAUS DE BADIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Bolivia, S/N
Código Postal 38660
Municipio Adeje
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social BLAUS DE BADIA SL
CIF B57103335
Capital Social 271494.0 Euros
Fecha de Constitución 18/07/2019
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE BLAUS DE BADIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BLAUS DE BADIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Monreal Duro Pascual | Consejero | 08/01/2020 | 21/01/2020 |
Monreal Duro Pascual | Presidente | 21/01/2020 | |
Monreal Duro Pascual | Consejero | 22/03/2019 | 21/01/2020 |
Monreal Fonseca Alvaro | Consejero | 08/01/2020 | 21/01/2020 |
Monreal Fonseca Alvaro | Presidente | 10/01/2020 | 21/01/2020 |
Monreal Fonseca Alvaro | Secretario | 22/03/2019 | 21/01/2020 |
Monreal Fonseca Alvaro | Consejero | 22/03/2019 | 21/01/2020 |
Monreal Fonseca Andrea | Consejero | 08/01/2020 | 21/01/2020 |
Monreal Fonseca Andrea | Secretario | 10/01/2020 | 21/01/2020 |
Monreal Fonseca Andrea | Consejero Delegado | 10/01/2020 | 21/01/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BLAUS DE BADIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2804 , F 202, S 8, H PM 40237, I/A 9 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-07
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2804 , F 202, S 8, H PM 40237, I/A 9 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2804 , F 202, S 8, H PM 40237, I/A 9 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2804 , F 202, S 8, H PM 40237, I/A 9 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-07
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2804 , F 202, S 8, H PM 40237, I/A 9 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3660 , F 27, S 8, H TF 63942, I/A 3 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-38
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3660 , F 27, S 8, H TF 63942, I/A 2 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-38
- El capital social conlleva una prima de emisión global de 6.552.827,86 euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3660 , F 25, S 8, H TF 63942, I/A 1 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-38
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3660 , F 25, S 8, H TF 63942, I/A 1 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-38
Dirección:C/ BOLIVIA S/N - HOTEL TROPICAL PLAYA (ADEJE)
Comienzo de operaciones:18/07/19
Capital:271.494,00 Euros
Objeto social:Las actividades propias y características de las Sociedades "Holding" esto es, la participación en el capital o los fondos propios de empresas y entidades residentes y no residentes en territorio español, con la finalidad de dirigir y gestionar dichas participaciones, incluyendo su adquisición. Qued
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3660 , F 25, S 8, H TF 63942, I/A 1 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-38