BLAU INTERNATIONAL RESORTS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Manuel Azaña, 38
Código Postal 07006
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social BLAU INTERNATIONAL RESORTS SA
CIF A07926413
Actividad Hoteles y alojamientos similares
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE BLAU INTERNATIONAL RESORTS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BLAU INTERNATIONAL RESORTS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Moragues Trias Nicolas | Consejero | 23/09/2010 | 16/01/2012 |
Rossello Ramon Jorge Juan | Consejero Delegado Solidario | 23/09/2010 | 16/01/2012 |
Rossello Ramon Jorge Juan | Presidente | 23/09/2010 | 16/01/2012 |
Rossello Ramon Jorge Juan | Consejero | 23/09/2010 | 16/01/2012 |
Rossello Ramon Lorenzo | Secretario | 23/09/2010 | 16/01/2012 |
Rossello Ramon Lorenzo | Consejero Delegado Solidario | 23/09/2010 | 16/01/2012 |
Rossello Ramon Lorenzo | Consejero | 23/09/2010 | 16/01/2012 |
Rossello Ramon Maria Antonia | Consejero Delegado Solidario | 23/09/2010 | 16/01/2012 |
Rossello Ramon Maria Antonia | Vicepresidente | 23/09/2010 | 16/01/2012 |
Rossello Ramon Maria Antonia | Consejero | 23/09/2010 | 16/01/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BLAU INTERNATIONAL RESORTS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1666 , F 207, S 8, H PM 32675, I/A 6 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-07
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1666 , F 207, S 8, H PM 32675, I/A 6 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-07
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1666 , F 207, S 8, H PM 32675, I/A 6 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-172-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2010-237-07
- C/ MANUEL AZAÑA 38 2º (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1666 , F 207, S 8, H PM 32675, I/A 5 (06/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-200-07
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1666 , F 206, S 8, H PM 32675, I/A 4 (23/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-190-07
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1666 , F 206, S 8, H PM 32675, I/A 4 (23/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-190-07
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2009-242-07