BLASMIRA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Constantino, 6
Código Postal 04700
Municipio El Ejido
Provincia Almería
Mapa Ver Mapa
Razón Social BLASMIRA SL
CIF B03839248
Actividad Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Antonio Angel Mira Gomez De Mercado
Auditor CYO CONSULTORES Y AUDITORES SL
VINCULACIONES DE BLASMIRA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BLASMIRA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Antonio Angel Mira Gomez De Mercado | Administrador Unico | 23/01/2017 | 19/11/2018 |
CYO CONSULTORES Y AUDITORES SL | Auditor | 05/05/2011 | 19/11/2018 |
Mira Martin Antonio Angel | Apoderado | 09/02/2015 | 19/11/2018 |
Mira Martin Antonio Angel | Apoderado | 12/06/2017 | 19/11/2018 |
OBRAS CONSTRUCCIONES REFORMAS Y PROMOCIONES SALITRE SL | Auditor | 14/12/2009 | 19/11/2018 |
Perez Peña Rafael | Auditor | 24/05/2010 | 19/11/2018 |
Mira Martin Maria Jose | Apoderado | 16/11/2015 | 12/06/2017 |
Mira Martin Antonio Angel | Administrador Unico | 19/01/2015 | 23/01/2017 |
Mira Martin Maria Delia | Apoderado | 09/02/2009 | 23/01/2017 |
Antonio Angel Mira Gomez De Mercado | Administrador Unico | 19/01/2015 |
ACTOS BORME DE BLASMIRA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1312 , F 26, S 8, H AL 34556, I/A 15 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-04
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1312 , F 26, S 8, H AL 34556, I/A 15 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-04
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1312 , F 26, S 8, H AL 34556, I/A 14 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-115-04
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1312 , F 26, S 8, H AL 34556, I/A 13 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-115-04
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1312 , F 26, S 8, H AL 34556, I/A 12 (23/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-04
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1312 , F 26, S 8, H AL 34556, I/A 12 (23/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-04
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1312 , F 26, S 8, H AL 34556, I/A 11 (23/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-04
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1312 , F 25, S 8, H AL 34556, I/A 10 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-04
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1312 , F 25, S 8, H AL 34556, I/A 9 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-04
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1312 , F 25, S 8, H AL 34556, I/A 8 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-04