BLASCO Y RUNZA SL - EXTINGUIDA
Municipio Almassora
Provincia Castellón/Castello
Razón Social BLASCO Y RUNZA SL
CIF B12483467
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Auditor AEC AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE BLASCO Y RUNZA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BLASCO Y RUNZA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AEC AUDITORES SLP | Auditor | 24/12/2014 | 23/08/2017 |
AEC AUDITORES SLP | Auditor | 10/11/2015 | 23/08/2017 |
Blasco Claret David Jesus | Administrador Solidario | 23/08/2017 | |
Blasco Claret David Jesus | Liquidador Solidario | 23/08/2017 | 23/08/2017 |
Blasco Claret Victor Ignacio | Administrador Solidario | 23/08/2017 | |
Blasco Claret Victor Ignacio | Liquidador Solidario | 23/08/2017 | 23/08/2017 |
AEC AUDITORES SLP | Auditor | 25/09/2014 | 24/12/2014 |
ACTOS BORME DE BLASCO Y RUNZA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 933, L 498, F 204, S 8, H CS 13876, I/A 11 (23/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-167-12
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 933, L 498, F 204, S 8, H CS 13876, I/A 11 (23/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-167-12
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 933, L 498, F 204, S 8, H CS 13876, I/A 11 (23/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-167-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 933, L 498, F 204, S 8, H CS 13876, I/A 11 (23/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-167-12
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 933, L 498, F 204, S 8, H CS 13876, I/A 10 (25/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-12
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 933, L 498, F 204, S 8, H CS 13876, I/A 9 (10/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-12
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 933, L 498, F 204, S 8, H CS 13876, I/A 8 (24/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-5-12
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 933, L 498, F 204, S 8, H CS 13876, I/A 8 (24/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-5-12
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 933, L 498, F 204, S 8, H CS 13876, I/A 7 (25/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-189-12
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-137-12