BLANESPORT SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Hermanos Pinzon, 45
Código Postal 04005
Municipio Almería
Provincia Almería
Razón Social BLANESPORT SA
CIF A04145181
Actividad Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero en establecimientos especializados
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE BLANESPORT SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BLANESPORT SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Blanes Del Aguila Andres | Consejero | 03/05/2024 | 26/07/2024 |
Blanes Del Aguila Guillermo Eduardo | Presidente | 03/05/2024 | 26/07/2024 |
Blanes Del Aguila Guillermo Eduardo | Consejero | 03/05/2024 | 26/07/2024 |
Blanes Del Aguila Guillermo Eduardo | Consejero Delegado | 03/05/2024 | 26/07/2024 |
Blanes Del Aguila Guillermo Eduardo | Liquidador | 26/07/2024 | 26/07/2024 |
Blanes Del Aguila Miguel | Secretario | 03/05/2024 | 26/07/2024 |
Blanes Del Aguila Miguel | Consejero | 03/05/2024 | 26/07/2024 |
Blanes Del Aguila Andres | Consejero | 31/05/2021 | 03/05/2024 |
Blanes Del Aguila Guillermo Eduardo | Consejero | 31/05/2021 | 03/05/2024 |
Blanes Del Aguila Guillermo Eduardo | Consejero Delegado | 31/05/2021 | 03/05/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BLANESPORT SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AL 810, I/A 12 (26/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-148-04
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AL 810, I/A 12 (26/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-148-04
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AL 810, I/A 12 (26/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-148-04
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AL 810, I/A 12 (26/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-148-04
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35 , F 57, S 8, H AL 810, I/A 11 (03/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-92-04
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35 , F 57, S 8, H AL 810, I/A 11 (03/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-92-04
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35 , F 57, S 8, H AL 810, I/A 10 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-04
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35 , F 57, S 8, H AL 810, I/A 10 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-04
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35 , F 57, S 8, H AL 810, I/A 9 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-04
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35 , F 57, S 8, H AL 810, I/A 9 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-04