BLACKWOOD SEVEN SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pintor Fortuny, 27
Código Postal 08001
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social BLACKWOOD SEVEN SPAIN SL
CIF B66665951
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 14/12/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BLACKWOOD SEVEN SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BLACKWOOD SEVEN SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baltar Fillol Pilar | Apoderado Solidario | 08/03/2017 | 03/02/2020 |
Campmany Roig Jaume | Apoderado Solidario | 06/05/2016 | 03/02/2020 |
Chica Soler Maria | Apoderado Solidario | 08/03/2017 | 03/02/2020 |
Costa Arnau Xavier | Apoderado Solidario | 06/05/2016 | 03/02/2020 |
Marti Pico Natalia | Apoderado Solidario | 06/05/2016 | 03/02/2020 |
Nils Peter Mortensen | Liquidador | 03/02/2020 | 03/02/2020 |
Nils Peter Mortensen | Administrador Unico | 16/03/2016 | 03/02/2020 |
Santacana Folgueroles Alex | Apoderado Solidario | 08/03/2017 | 03/02/2020 |
Gual Casademont Julia | Apoderado Solidario | 06/05/2016 | 08/03/2017 |
Costa Arnau Xavier | Administrador Unico | 14/01/2016 | 16/03/2016 |
ACTOS BORME DE BLACKWOOD SEVEN SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45155 , F 191, S 8, H B 478614, I/A 6 (03/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-27-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45155 , F 191, S 8, H B 478614, I/A 6 (03/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-27-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45155 , F 191, S 8, H B 478614, I/A 6 (03/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-27-08
- CL PINTOR FORTUNY Num.27 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45155 , F 191, S 8, H B 478614, I/A 5 (08/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45155 , F 189, S 8, H B 478614, I/A 4 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45155 , F 189, S 8, H B 478614, I/A 4 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45155 , F 188, S 8, H B 478614, I/A 3 (06/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-93-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45155 , F 188, S 8, H B 478614, I/A 2 (16/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-57-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45155 , F 188, S 8, H B 478614, I/A 2 (16/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-57-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO BLACKWOOD SEVEN A/S
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45155 , F 186, S 8, H B 478614, I/A 1 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-08