BLACHER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 512
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social BLACHER SL
CIF B58962960
Actividad Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos
Nombres Anteriores
- BLACHER SA
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Parera Coll Baltasar
VINCULACIONES DE BLACHER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BLACHER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cebrian Acerete Jose Luis | Apoderado | 26/05/2009 | 04/12/2013 |
Font Sabria Elisa | Apoderado | 26/05/2009 | 04/12/2013 |
Parera Coll Baltasar | Administrador Unico | 10/01/2013 | 04/12/2013 |
Parera Sanglas Baltasar | Apoderado | 19/01/2012 | 04/12/2013 |
Parera Sanglas Carlos | Apoderado | 19/01/2012 | 04/12/2013 |
Parera Sanglas Carlos | Apoderado | 03/03/2010 | 04/12/2013 |
Parera Sanglas Luis | Apoderado | 17/04/2009 | 04/12/2013 |
Parera Sanglas Luis | Apoderado | 19/01/2012 | 04/12/2013 |
Sanglas Gispert Adelina | Apoderado | 19/01/2012 | 04/12/2013 |
Parera Coll Baltasar | Administrador Unico | 29/10/2010 | 10/01/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BLACHER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29786 , F 169, S 8, H B 64416, I/A 16 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-238-08
Empresa: BLACHER SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29786 , F 166, S 8, H B 64416, I/A 15 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-08
Empresa: BLACHER SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29786 , F 166, S 8, H B 64416, I/A 15 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-08
Empresa: BLACHER SA
- Denominación y forma adoptada: BLACHER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29786 , F 166, S 8, H B 64416, I/A 15 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-08
Empresa: BLACHER SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29786 , F 165, S 8, H B 64416, I/A 14 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-22-08
Empresa: BLACHER SA
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
Empresa: BLACHER SA
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-225-08
Empresa: BLACHER SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29786 , F 165, S 8, H B 64416, I/A 13 (29/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-217-08
Empresa: BLACHER SA
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29786 , F 165, S 8, H B 64416, I/A 13 (29/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-217-08
Empresa: BLACHER SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29786 , F 164, S 8, H B 64416, I/A 12 (03/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-51-08