BK DISTRIBUCIONES XXI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Lobaibaia Kalea, 12
Código Postal 48170
Municipio Derio
Provincia Bizkaia
Razón Social BK DISTRIBUCIONES XXI SL
CIF B95179503
Actividad Agencias de publicidad
Página Web www.bkdistribuciones.es
Nombres Anteriores
- BK DISTRIBUCIONES XXI SLL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único MEDIAPOST SPAIN SL
Propietario MEDIAPOST SPAIN SL
VINCULACIONES DE BK DISTRIBUCIONES XXI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BK DISTRIBUCIONES XXI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Andrieux Nathalie | Apoderado Mancomunado | 05/01/2010 | 29/01/2011 |
Andrieux Nathalie | Apoderado Mancomunado | 31/08/2010 | 29/01/2011 |
Hoya Benito Jesus Maria | Apoderado Mancomunado | 31/08/2010 | 29/01/2011 |
Hoya Benito Jesus Maria | Apoderado | 31/08/2010 | 29/01/2011 |
Jesus Maria Hoya Benito | Apoderado Solidario | 27/01/2010 | 29/01/2011 |
MEDIAPOST SPAIN SL | Socio Unico | 11/12/2009 | 29/01/2011 |
MEDIAPOST SPAIN SL | Administrador Unico | 11/12/2009 | 29/01/2011 |
Odriozola Gomez Tomas | Apoderado Solidario | 27/01/2010 | 29/01/2011 |
Pi Corrales Ignacio | Apoderado Mancomunado | 05/01/2010 | 29/01/2011 |
Pi Corrales Ignacio | Apoderado Mancomunado | 31/08/2010 | 29/01/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BK DISTRIBUCIONES XXI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4111 , F 85, S 8, H BI 32441, I/ACIERR (29/01/2011)
CVE: BORME-A-2013-224-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4111 , F 85, S 8, H BI 32441, I/ACIERR (29/01/2011)
CVE: BORME-A-2013-224-48
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4111 , F 85, S 8, H BI 32441, I/A 12 (15/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-185-48
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4111 , F 84, S 8, H BI 32441, I/A 11 (31/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-181-48
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-152-48
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4111 , F 84, S 8, H BI 32441, I/A 10 (27/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-25-48
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4111 , F 83, S 8, H BI 32441, I/A 9 (05/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-11-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4111 , F 82, S 8, H BI 32441, I/A 8 (11/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-244-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4111 , F 82, S 8, H BI 32441, I/A 8 (11/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-244-48
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4111 , F 82, S 8, H BI 32441, I/A 8 (11/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-244-48