BIZKAILUR SA - EXTINGUIDA
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social BIZKAILUR SA
CIF A48442453
Capital Social 1.43478E8 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Hidalgo Gonzalez Iñaki
VINCULACIONES DE BIZKAILUR SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BIZKAILUR SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Artetxe Garcia Izaskun | Consejero | 12/11/2009 | 02/08/2010 |
Barco Mondragon Marta | Consejero | 12/11/2009 | 02/08/2010 |
Barrenetxea Arando Garaitaonaindia Igor | Apoderado General | 13/02/2009 | 02/08/2010 |
Barrenetxea Arando Garaitaonaindia Igor | Director General | 13/02/2009 | 02/08/2010 |
Bergaretxe Larrea Iker | Consejero | 12/11/2009 | 02/08/2010 |
Cobo Presilla Aitor | Consejero | 12/11/2009 | 02/08/2010 |
Dosal Perez Pilar | Apoderado Mancomunado | 26/02/2009 | 02/08/2010 |
Estebez Mendizabal Gorka | Vicepresidente | 12/11/2009 | 02/08/2010 |
Estebez Mendizabal Gorka | Consejero | 12/11/2009 | 02/08/2010 |
Estebez Mendizabal Gorka | Apoderado Solidario | 12/11/2009 | 02/08/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BIZKAILUR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4196 , F 218, S 8, H BI 346,A , I/ 60 (02/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-154-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4196 , F 218, S 8, H BI 346,A , I/ 60 (02/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-154-48
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-134-48
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2009-238-48
Capital Anterior: | 141.282.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 2.196.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 143.478.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 1,55 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4196 , F 218, S 8, H BI 346,A , I/ 59 (02/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-48
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4196 , F 131, S 8, H BI 346,A , I/ 58 (12/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-227-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4196 , F 131, S 8, H BI 346,A , I/ 58 (12/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-227-48
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4196 , F 129, S 8, H BI 346,A , I/ 57 (12/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-227-48
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4196 , F 129, S 8, H BI 346,A , I/ 57 (12/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-227-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4196 , F 129, S 8, H BI 346,A , I/ 56 (15/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-206-48