BIZIKLETAK GASTROBAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ JACINTO BENAVENTE - EDIFICIO SEDEÑO, LOCAL 5
Código Postal 29640
Municipio Fuengirola
Provincia Málaga
Razón Social BIZIKLETAK GASTROBAR SL
CIF B16928574
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 22/09/2021
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BIZIKLETAK GASTROBAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BIZIKLETAK GASTROBAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Corona Isaac Alberto | Administrador Unico | 18/03/2022 | 13/11/2023 |
Gonzalez Corona Isaac Alberto | Liquidador | 13/11/2023 | 13/11/2023 |
Sanchez Soria Alfonso | Apoderado | 21/01/2022 | 13/11/2023 |
Sanchez Rubio Alfonso Maria | Administrador Unico | 22/12/2021 | 18/03/2022 |
Sanchez Soria Alfonso | Administrador Unico | 06/10/2021 | 22/12/2021 |
ACTOS BORME DE BIZIKLETAK GASTROBAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6075, L 4982, F 101, S 8, H MA163194, I/A 5 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-220-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6075, L 4982, F 101, S 8, H MA163194, I/A 5 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-220-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6075, L 4982, F 101, S 8, H MA163194, I/A 5 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-220-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6075, L 4982, F 101, S 8, H MA163194, I/A 5 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-220-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6075, L 4982, F 101, S 8, H MA163194, I/A 5 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-220-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6075, L 4982, F 101, S 8, H MA163194, I/A 4 (18/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6075, L 4982, F 101, S 8, H MA163194, I/A 4 (18/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6075, L 4982, F 100, S 8, H MA163194, I/A 3 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6075, L 4982, F 100, S 8, H MA163194, I/A 2 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6075, L 4982, F 100, S 8, H MA163194, I/A 2 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-29