BIZERBA IBEROAMERICA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Herreros, 42
Código Postal 28906
Municipio Getafe
Provincia Madrid
Razón Social BIZERBA IBEROAMERICA SA
CIF A85558203
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 01/01/2009
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor Zeis Jurgen Michael Kruse
VINCULACIONES DE BIZERBA IBEROAMERICA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BIZERBA IBEROAMERICA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fischer Klaus Bernd | Secretario | 13/03/2013 | |
Fischer Klaus Bernd | Consejero | 13/03/2013 | |
Fischer Klaus Bernd | Liquidador Solidario | 13/03/2013 | 13/03/2013 |
Guerrero Queizan Juana | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/08/2009 | 13/03/2013 |
Harsch Matthias Karl Jacob | Consejero | 13/03/2013 | |
Harsch Matthias Karl Jacob | Liquidador Solidario | 13/03/2013 | 13/03/2013 |
Holderied Matthaus Max | Presidente | 13/03/2013 | |
Holderied Matthaus Max | Consejero | 13/03/2013 | |
Holderied Matthaus Max | Liquidador Solidario | 13/03/2013 | 13/03/2013 |
Moura Pinho Jose Pedro Silva | Apoderado | 18/12/2008 | 13/03/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BIZERBA IBEROAMERICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26201 , F 89, S 8, H M 472142, I/A 11 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26201 , F 89, S 8, H M 472142, I/A 11 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26201 , F 89, S 8, H M 472142, I/A 11 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26201 , F 89, S 8, H M 472142, I/A 11 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-185-28
Auditor Suplente
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26201 , F 89, S 8, H M 472142, I/A 10 (21/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-28
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26201 , F 89, S 8, H M 472142, I/A 9 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-66-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-134-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26201 , F 89, S 8, H M 472142, I/A 8 (08/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-33-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-218-28