BITALIA ENERGIA NATURAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social CTRA NA-2410 Km 20
Código Postal 31820
Municipio Etxarri Aranatz
Provincia Navarra
Razón Social BITALIA ENERGIA NATURAL SL
CIF B26494294
Capital Social 14000.0 Euros
Actividad Otras industrias manufactureras n.c.o.p.
Fecha de Constitución 27/04/2012
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario GESBRICK SL
VINCULACIONES DE BITALIA ENERGIA NATURAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BITALIA ENERGIA NATURAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESBRICK SL | Socio Unico | 24/01/2020 | 14/01/2022 |
Igoa Garciandia Juan Jose | Administrador Mancomunado | 05/09/2013 | 14/01/2022 |
Igoa Garciandia Juan Jose | Liquidador Unico | 14/01/2022 | 14/01/2022 |
Martinez Ruiz De Gopegui Alfredo | Apoderado Solidario | 05/09/2013 | 14/01/2022 |
Martinez Ruiz De Gopegui Alfredo | Administrador Mancomunado | 05/09/2013 | 14/01/2022 |
Clavijo Lumbreras Ruben | Administrador Solidario | 15/05/2012 | 05/09/2013 |
Martinez Ruiz De Gopegui Alfredo | Administrador Solidario | 15/05/2012 | 05/09/2013 |
ACTOS BORME DE BITALIA ENERGIA NATURAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1794 , F 103, S 8, H NA 35584, I/A 4 (14/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-31
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1794 , F 103, S 8, H NA 35584, I/A 4 (14/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-31
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1794 , F 103, S 8, H NA 35584, I/A 4 (14/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-31
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1794 , F 103, S 8, H NA 35584, I/A 4 (14/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-31
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1794 , F 103, S 8, H NA 35584, I/A 4 (14/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-31
Administrador Mancomunado
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1794 , F 103, S 8, H NA 35584, I/A 4 (14/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-31
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1794 , F 103, S 8, H NA 35584, I/A 3 (24/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-22-31
- CTRA NA-2410 Km 20 (ETXARRI-ARANATZ)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1794 , F 103, S 8, H NA 35584, I/A 2 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-31
Capital Anterior: | 6.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 8.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 14.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 133,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 747 , F 3, S 8, H LO 14931, I/A 5 (29/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-105-26
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 747 , F 2, S 8, H LO 14931, I/A 4 (05/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-174-26