MQR GLOBAL EQUITY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Montserrat Roig, 3
Código Postal 25008
Municipio Lleida
Provincia Lleida
Mapa Ver Mapa
Razón Social MQR GLOBAL EQUITY SL
CIF B25710831
Capital Social 3500.0 Euros
Actividad Agencias de publicidad
Nombres Anteriores
- MQR GLOBAL EQUITY SLP
- BITACORA SPORTS SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MQR GLOBAL EQUITY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MQR GLOBAL EQUITY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Masso Font Gemma | Socio | 06/03/2018 | 04/05/2021 |
Mias Balaguero Enric | Soc.Prof. | 26/11/2015 | 04/05/2021 |
Mias Balaguero Enric Jaume | Administrador Unico | 04/05/2021 | |
Mias Balaguero Enric Jaume | Liquidador | 04/05/2021 | 04/05/2021 |
Quevedo Farrus Maria Carmen | Administrador Solidario | 13/04/2015 | 04/05/2021 |
Quevedo Farrus Maria Carmen | Administrador Unico | 06/03/2018 | 04/05/2021 |
Rovira Sancho Jose Maria | Administrador Solidario | 13/04/2015 | 04/05/2021 |
Quevedo Farrus Maria Carmen | Administrador Solidario | 06/03/2018 | |
Quevedo Farrus Maria Carmen | Soc.Prof. | 26/11/2015 | 06/03/2018 |
Rovira Sancho Jose Maria | Administrador Solidario | 06/03/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MQR GLOBAL EQUITY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1236 , F 201, S 8, H L 24660, I/A 7 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-25
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1236 , F 201, S 8, H L 24660, I/A 7 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-25
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1236 , F 201, S 8, H L 24660, I/A 7 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-25
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1236 , F 201, S 8, H L 24660, I/A 7 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-25
- En el Boletín 53/18 y con la ref 0120939 se han publicado los actos de la i/a 4 de MQR GLOBAL EQUITY SLP, hoy SL, indicándose por error que el nombramiento de adm.-único lo era de Quevedo Farrus,Maria Carmen, cuando en realidad lo fue a favor de MIAS BALAGUERO, ENRIC JAUME
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1236 , F 163, S 8, H L 24660, I/A 4 (06/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-25
Empresa: MQR GLOBAL EQUITY SLP
- La adquisición, tenencia, explotación, arrendamiento y enajenación de bienes inmuebles, quedando excluido el arrendamiento financiero inmobiliario, y leasing reservado por ley a sociedades especiales. La adquisición y administración de toda clase de títulos valores o valores mobiliarios y la comprav
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1236 , F 165, S 8, H L 24660, I/A 6 (06/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-25
Empresa: MQR GLOBAL EQUITY SLP
- C/ MONTSERRAT ROIG 3 - CASA 2 (LLEIDA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1236 , F 165, S 8, H L 24660, I/A 6 (06/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-25
Empresa: MQR GLOBAL EQUITY SLP
- Refunden los Estatutos Sociales, y ratifican a Don Enric-Jaume Mías Balagueró como Administrador-único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1236 , F 165, S 8, H L 24660, I/A 6 (06/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-25
Empresa: MQR GLOBAL EQUITY SLP
- Denominación y forma adoptada: MQR GLOBAL EQUITY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1236 , F 165, S 8, H L 24660, I/A 6 (06/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-25
Empresa: MQR GLOBAL EQUITY SLP
Capital Anterior: | 0,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.500,00 | Euros |
Porcentaje: | ∞ | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1236 , F 164, S 8, H L 24660, I/A 5 (06/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-25