BISDEN INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jenner, 3
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BISDEN INVERSIONES SL
CIF B84677509
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 26/04/2006
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Q-ENERGY NORBA SL
VINCULACIONES DE BISDEN INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BISDEN INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguilar Lopez Beatriz | Apoderado | 17/12/2021 | 03/12/2022 |
Asuero Resusta Vicente | Apoderado | 17/12/2021 | 03/12/2022 |
De La Cuesta De Los Mozos Juan Pablo | Apoderado | 17/12/2021 | 03/12/2022 |
Del Rio Arranz Juan Pablo | Apoderado | 17/12/2021 | 03/12/2022 |
Espinosa Balaca Manuel | Administrador Solidario | 17/12/2021 | 03/12/2022 |
Gimenez Soriano Pablo | Apoderado | 17/12/2021 | 03/12/2022 |
Gonzalez-herrero Camiruaga Joaquin | Apoderado | 17/12/2021 | 03/12/2022 |
Olaguibel Amich Iñigo | Apoderado | 17/12/2021 | 03/12/2022 |
Pareja Del Rio Daniel | Representante | 17/12/2021 | 03/12/2022 |
Pareja Del Rio Daniel | Apoderado | 17/12/2021 | 03/12/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BISDEN INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22879 , F 123, S 8, H M 409691, I/A 4 (03/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22879 , F 123, S 8, H M 409691, I/A 4 (03/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22879 , F 123, S 8, H M 409691, I/A 4 (03/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-28
Administrador Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22879 , F 123, S 8, H M 409691, I/A 4 (03/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-28
- C/ JENNER 3 4 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22879 , F 120, S 8, H M 409691, I/A 3 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-28
Administrador Solidario
Apoderado
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22879 , F 120, S 8, H M 409691, I/A 3 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22879 , F 120, S 8, H M 409691, I/A 3 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22879 , F 120, S 8, H M 409691, I/A 3 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO EL ARTICULO 27 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22879 , F 120, S 8, H M 409691, I/A 2 (12/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-140-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22879 , F 120, S 8, H M 409691, I/A 2 (12/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-140-28